JAN JEZBERA
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
předseda představenstva |
02.08.2016 |
Adresa: |
19000, 22516107, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Žandovská, 307, 7 |
|
VLADIMÍR PETÁK
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
člen představenstva |
02.08.2016 |
Adresa: |
27201, 1433628, Kladno, Kladno, Kročehlavy, gen. Píky, 1983 |
|
MANFRED ŠVESTKA
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
člen představenstva |
02.08.2016 |
Adresa: |
36001, 11968532, Karlovy Vary, Otovice, Otovice, Hroznětínská, 64 |
|
JAN JEZBERA
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
předseda představenstva |
02.08.2016 |
Adresa: |
19000, 22516107, Praha, Střížkov, Žandovská, 307, 7, Žandovská 307/7, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
VLADIMÍR PETÁK
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
člen představenstva |
02.08.2016 |
Adresa: |
27201, 1433628, Kladno, Kladno, Kročehlavy, gen. Píky, 1983, gen. Píky 1983, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
MANFRED ŠVESTKA
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
člen představenstva |
02.08.2016 |
Adresa: |
36001, 11968532, Karlovy Vary, Otovice, Otovice, Hroznětínská, 64, Hroznětínská 64, 36001 Otovice |
|
JAN JEZBERA
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
předseda představenstva |
06.08.2015 |
Adresa: |
19000, 22516107, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Žandovská, 307, 7 |
|
JAN JEZBERA
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
předseda představenstva |
06.08.2015 |
Adresa: |
19000, 22516107, Praha, Střížkov, Žandovská, 307, 7, Žandovská 307/7, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
HANA JEZBEROVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
člen představenstva |
12.06.2015 |
Adresa: |
16500, 22732233, Hlavní město Praha, Praha, Suchdol, K transformátoru, 1169, 9 |
|
HANA JEZBEROVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
člen představenstva |
12.06.2015 |
Adresa: |
16500, 22732233, Praha, Suchdol, K transformátoru, 1169, 9, K transformátoru 1169/9, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
HANA JEZBEROVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen představenstva |
02.08.2013 |
Adresa: |
16500, 22732233, Praha 6, Suchdol, K transformátoru, 1169, 9 |
|
HANA JEZBEROVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen představenstva |
02.08.2013 |
Adresa: |
16500, 22732233, Praha, Suchdol, K transformátoru, 1169, 9, K transformátoru 1169/9, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
HANA JEZBEROVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
člen představenstva |
23.11.2011 |
Adresa: |
16500, 22732233, Praha 6, Suchdol, K transformátoru, 1169, 9 |
|
Jan Jezbera
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
předseda představenstva |
23.11.2011 |
Adresa: |
19000, 22516107, Praha 9, Střížkov, Žandovská, 307, 7 |
|
RADOMÍRA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
člen představenstva |
23.11.2011 |
Adresa: |
25265, 27599361, Holubice, Kozinec, Akátová, 81 |
|
HANA JEZBEROVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
člen představenstva |
23.11.2011 |
Adresa: |
16500, 22732233, Praha, Suchdol, K transformátoru, 1169, 9, K transformátoru 1169/9, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
JAN JEZBERA
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
předseda představenstva |
23.11.2011 |
Adresa: |
19000, 22516107, Praha, Střížkov, Žandovská, 307, 7, Žandovská 307/7, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
RADOMÍRA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
člen představenstva |
23.11.2011 |
Adresa: |
25265, 27599361, Praha-západ, Holubice, Kozinec, Akátová, 81, Akátová 81, Kozinec, 25265 Holubice |
|
Michal Martínek
|
Neaktivní
od 23.11.2011
|
předseda představenstva |
27.07.2009 |
Adresa: |
19016, 25980891, Praha 9, Újezd nad Lesy, Pilovská, 2026 |
|
Michal Martínek
|
Neaktivní
od 23.11.2011
|
předseda představenstva |
27.07.2009 |
Adresa: |
19016, 25980891, Praha, Újezd nad Lesy, Pilovská, 2026, Pilovská 2026, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Michal Martínek
|
Neaktivní
od 27.07.2009
|
předseda představenstva |
11.03.2008 |
Adresa: |
18100, 22399178, Praha 8, Troja, Hnězdenská, 586/16 |
|
ing. Vladimír Dráb
|
Neaktivní
od 23.11.2011
|
člen představenstva |
11.03.2008 |
Adresa: |
27351, 12588687, Kladno, Braškov, V Jezerech, 302 |
|
Ladislav Douša
|
Neaktivní
od 23.11.2011
|
člen představenstva |
11.03.2008 |
Adresa: |
27363, Kladno, Bratronice, 31 |
|
Michal Martínek
|
Neaktivní
od 27.07.2009
|
předseda představenstva |
11.03.2008 |
Adresa: |
18100, 22399178, Praha, Troja, Hnězdenská, 586, 16, Hnězdenská 586/16, Troja, 18100 Praha 8 |
|
ing. Vladimír Dráb
|
Neaktivní
od 23.11.2011
|
člen představenstva |
11.03.2008 |
Adresa: |
27351, 12588687, Kladno, Braškov, Braškov, V Jezerech, 302, V Jezerech 302, 27351 Braškov |
|
Ladislav Douša
|
Neaktivní
od 23.11.2011
|
člen představenstva |
11.03.2008 |
Adresa: |
27363, 1276433, Kladno, Bratronice, Bratronice, Hlavní, 31, Hlavní 31, 27363 Bratronice |
|
Jan Jezbera
|
Neaktivní
od 11.03.2008
|
předseda představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
19000, 22516107, Praha 9, Střížkov, Žandovská, 307/7 |
|
Vladimír Peták
|
Neaktivní
od 11.03.2008
|
člen představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
27201, 1435183, Kladno, Kročehlavy, Havanská, 2139 |
|
Jakub Tabara
|
Neaktivní
od 11.03.2008
|
člen představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
2516, 26241323, Praha-západ, Nučice, Na Čtyřku, 375 |
|
JAN JEZBERA
|
Neaktivní
od 11.03.2008
|
předseda představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
19000, 22516107, Praha, Střížkov, Žandovská, 307, 7, Žandovská 307/7, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Vladimír Peták
|
Neaktivní
od 11.03.2008
|
člen představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
27201, 1435183, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Havanská, 2139, Havanská 2139, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Jakub Tabara
|
Neaktivní
od 11.03.2008
|
člen představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
25216, 26241323, Praha-západ, Nučice, Nučice, Na Čtyřku, 375, Na Čtyřku 375, 25216 Nučice |
|