JOSEF KUTMON
|
Neaktivní
od 17.03.2022
|
jednatel |
13.04.2021 |
Adresa: |
19800, 22482962, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Hradečkova, 299, 3 |
|
JOSEF KUTMON
|
Neaktivní
od 17.03.2022
|
jednatel |
13.04.2021 |
Adresa: |
19800, 22482962, Praha, Kyje, Hradečkova, 299, 3, Hradečkova 299/3, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ing. MILAN ČERNÝ
|
Neaktivní
od 17.03.2022
|
jednatel |
06.05.2019 |
Adresa: |
40001, 17837049, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Masarykova, 2295, 146b |
|
Ing. Milan Černý
|
Neaktivní
od 17.03.2022
|
jednatel |
06.05.2019 |
Adresa: |
40001, 17837049, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Masarykova, 2295, 146b, Masarykova 2295/146b, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
Ing. PETR LITVAN
|
Neaktivní
od 13.04.2021
|
jednatel |
28.02.2019 |
Adresa: |
27351, 27438732, Kladno, Unhošť, Unhošť, Terasy IV, 1219 |
|
Ing. PETR LITVAN
|
Neaktivní
od 13.04.2021
|
jednatel |
28.02.2019 |
Adresa: |
27351, 27438732, Kladno, Unhošť, Unhošť, Terasy IV, 1219, Terasy IV 1219, 27351 Unhošť |
|
TOMÁŠ KRAMÁŘ
|
Neaktivní
od 04.04.2019
|
Jednatel |
15.10.2015 |
Adresa: |
14700, 26644568, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Pod Vyšehradem, 1173, 14 |
|
TOMÁŠ KRAMÁŘ
|
Neaktivní
od 04.04.2019
|
Jednatel |
15.10.2015 |
Adresa: |
14700, 26644568, Praha, Podolí, Pod Vyšehradem, 1173, 14, Pod Vyšehradem 1173/14, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. VLADIMÍR HRANIČKA
|
Neaktivní
od 28.02.2019
|
jednatel |
09.08.2015 |
Adresa: |
25228, 6507174, Praha-západ, Černošice, Černošice, V mýtě, 293 |
|
Ing. Vladimír Hranička
|
Neaktivní
od 28.02.2019
|
jednatel |
09.08.2015 |
Adresa: |
25228, 6507174, Praha-západ, Černošice, Černošice, V Mýtě, 293, V Mýtě 293, 25228 Černošice |
|
TOMÁŠ KRAMÁŘ
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
Jednatel |
17.06.2013 |
Adresa: |
29301, 21248745, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa, 803 |
|
TOMÁŠ KRAMÁŘ
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
Jednatel |
17.06.2013 |
Adresa: |
29301, 21248745, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa, 803, tř. Václava Klementa 803, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
ANTHONY CHARLES TOVEY MARTIN
|
Neaktivní
od 17.06.2013
|
Jednatel |
29.03.2013 |
Adresa: |
11800, 21699810, Praha 1, Malá Strana, Hroznová, 491, 4 |
|
ANTHONY CHARLES TOVEY MARTIN
|
Neaktivní
od 17.06.2013
|
Jednatel |
29.03.2013 |
Adresa: |
11800, 21699810, Praha, Malá Strana, Hroznová, 491, 4, Hroznová 491/4, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Alena Mlezivová
|
Neaktivní
od 16.01.2013
|
jednatel |
31.12.2007 |
Adresa: |
40001, 17798507, Ústí nad Labem, Alešova, 322/20 |
|
Ing. Vladimír Hranička
|
Neaktivní
od 09.08.2015
|
jednatel |
31.12.2007 |
Adresa: |
25228, 6507174, Černošice, V Mýtě, 293 |
|
Alena Mlezivová
|
Neaktivní
od 16.01.2013
|
jednatel |
31.12.2007 |
Adresa: |
40001, 17798507, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Alešova, 322, 20, Alešova 322/20, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Ing. Vladimír Hranička
|
Neaktivní
od 09.08.2015
|
jednatel |
31.12.2007 |
Adresa: |
25228, 6507174, Praha-západ, Černošice, Černošice, V Mýtě, 293, V Mýtě 293, 25228 Černošice |
|