LUDVÍK PEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.09.2017 |
Adresa: |
25721, 2971828, Benešov, Mrač, Mrač, 14 |
|
LUDVÍK PEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.09.2017 |
Adresa: |
25721, 2971828, Benešov, Mrač, Mrač, 14, č.p. 14, 25721 Mrač |
|
LUDVÍK PEK
|
Neaktivní
od 20.09.2017
|
člen představenstva |
16.07.2014 |
Adresa: |
25721, 2971780, Mrač, Mrač, 10 |
|
Ludvík Pek
|
Neaktivní
od 20.09.2017
|
člen představenstva |
16.07.2014 |
Adresa: |
25721, 2971780, Benešov, Mrač, Mrač, 10, č.p. 10, 25721 Mrač |
|
Jan Stratílek
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
předseda představenstva |
26.07.2010 |
Adresa: |
17000, Praha 7, Holešovice, Malířská, 234, 10 |
|
Eva Pokorná
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
člen představenstva |
26.07.2010 |
Adresa: |
19000, 22507205, Praha 9, Prosek, Litoměřická, 580, 12 |
|
Jan Stratílek
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
předseda představenstva |
26.07.2010 |
Adresa: |
17000, 22293817, Praha, Bubeneč, Malířská, 234, 10, Malířská 234/10, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
EVA POKORNÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
člen představenstva |
26.07.2010 |
Adresa: |
19000, 22507205, Praha, Prosek, Litoměřická, 580, 12, Litoměřická 580/12, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Lucie Cicvárková
|
Neaktivní
od 26.07.2010
|
člen představenstva |
01.02.2010 |
|
Denisa Droppová
|
Neaktivní
od 26.07.2010
|
člen představenstva |
01.02.2010 |
Adresa: |
3101, Liptovský Mikuláš, Liptovská Ondrášová, Tehliarská, 154/10 |
|
Lucie Cicvárková
|
Neaktivní
od 26.07.2010
|
člen představenstva |
01.02.2010 |
Adresa: |
54, Jívka, 54213, 54213 Jívka 54, Česká republika |
|
Denisa Droppová
|
Neaktivní
od 26.07.2010
|
člen představenstva |
01.02.2010 |
Adresa: |
154/10, Liptovský Mikuláš, Liptovská Ondrášová, Tehliarská, 3101, Tehliarská 154/10, 3101 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrášová, Slovensko |
|
Eva Pokorná
|
Neaktivní
od 01.02.2010
|
člen představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
19000, 22507205, Praha 9, Prosek, Litoměřická, 580/12 |
|
Mgr. Oldřich Mazúrek
|
Neaktivní
od 26.07.2010
|
předseda představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
17000, 22296395, Praha 7, Holešovice, Poupětova, 13/20 |
|
EVA POKORNÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2010
|
člen představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
19000, 22507205, Praha, Prosek, Litoměřická, 580, 12, Litoměřická 580/12, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Mgr. Oldřich Mazúrek
|
Neaktivní
od 26.07.2010
|
předseda představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
17000, 22296395, Praha, Holešovice, Poupětova, 13, 20, Poupětova 13/20, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|