MARCELA KVÍZOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.08.2024 |
Adresa: |
19000, 22545808, Praha, Vysočany, Zákostelní, 666, 7, Zákostelní 666/7, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Ing. ZDENĚK KVÍZ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.10.2018 |
Adresa: |
25206, 6423191, Praha-západ, Davle, Sloup, V Kopanské, 68 |
|
Ing. ZDENĚK KVÍZ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.10.2018 |
Adresa: |
25206, 6423191, Praha-západ, Davle, Sloup, V Kopanské, 68, V Kopanské 68, Sloup, 25206 Davle |
|
Ing. ZDENĚK KVÍZ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.10.2018 |
Adresa: |
19000, 27791688, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Ocelářská, 949, 43 |
|
ADOLF TRACHTA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.10.2018 |
Adresa: |
25204, 6260497, Praha-západ, Čisovice, Čisovice, 122 |
|
Ing. ZDENĚK KVÍZ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.10.2018 |
Adresa: |
19000, 27791688, Praha, Vysočany, Ocelářská, 949, 43, Ocelářská 949/43, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
ADOLF TRACHTA
|
Neaktivní
od 01.08.2024
|
jednatel |
10.10.2018 |
Adresa: |
25204, 6260497, Praha-západ, Čisovice, Čisovice, 122, č.p. 122, 25204 Čisovice |
|
Ing. Zdeněk Kvíz
|
Neaktivní
od 12.10.2018
|
jednatel |
11.01.2008 |
Adresa: |
25206, Sloup, Davle, V Kopanské, 68 |
|
ing. Zdeněk Kvíz
|
Neaktivní
od 12.10.2018
|
jednatel |
11.01.2008 |
Adresa: |
67913, 1980629, Blansko, Sloup, Sloup, 68, č.p. 68, 67913 Sloup |
|