Ing. IGOR JÍLEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.01.2021 |
Adresa: |
53002, 13151398, Pardubice, Srnojedy, Srnojedy, Ke Hřišti, 8 |
|
Ing. IGOR JÍLEK
|
Neaktivní
od 30.10.2023
|
člen představenstva |
10.01.2021 |
Adresa: |
53002, 13151398, Pardubice, Srnojedy, Srnojedy, Ke Hřišti, 8, Ke Hřišti 8, 53002 Srnojedy |
|
MICHAELA JÍLEK
|
Neaktivní
od 10.01.2021
|
člen představenstva |
03.08.2015 |
Adresa: |
10100, 22669949, Praha, Vršovice, Sportovní, 1265, 4 |
|
MICHAELA JÍLEK
|
Neaktivní
od 10.01.2021
|
člen představenstva |
03.08.2015 |
Adresa: |
10100, 22669949, Praha, Vršovice, Sportovní, 1265, 4, Sportovní 1265/4, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Michaela Broscheová
|
Neaktivní
od 03.08.2015
|
člen představenstva |
13.08.2012 |
Adresa: |
10100, 22664645, Praha 10, Oblouková, 848, 25 |
|
Michaela Broscheová
|
Neaktivní
od 03.08.2015
|
člen představenstva |
13.08.2012 |
Adresa: |
10100, 22664645, Praha, Vršovice, Oblouková, 848, 25, Oblouková 848/25, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
František Remeš
|
Neaktivní
od 13.08.2012
|
člen představenstva |
06.11.2009 |
Adresa: |
53003, 7789327, Pardubice, Bílé Předměstí, Ke Kamenci, 1358 |
|
FRANTIŠEK REMEŠ
|
Neaktivní
od 13.08.2012
|
člen představenstva |
06.11.2009 |
Adresa: |
53003, 7789327, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Ke Kamenci, 1358, Ke Kamenci 1358, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
Lenka Muziková
|
Neaktivní
od 06.11.2009
|
předseda představenstva |
19.02.2008 |
Adresa: |
13000, 21766461, Praha 3, Kouřimská, 2353/16 |
|
Lenka Nováková
|
Neaktivní
od 06.11.2009
|
místopředseda představenstva |
19.02.2008 |
Adresa: |
11000, 21713952, Praha 1, Soukenická, 34 |
|
Karel Muzika
|
Neaktivní
od 06.11.2009
|
člen představenstva |
19.02.2008 |
Adresa: |
13000, 21766461, Praha 3, Kouřimská, 2353/16 |
|
Lenka Muziková
|
Neaktivní
od 06.11.2009
|
předseda představenstva |
19.02.2008 |
Adresa: |
13000, 21766461, Praha, Vinohrady, Kouřimská, 2353, 16, Kouřimská 2353/16, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Lenka Nováková
|
Neaktivní
od 06.11.2009
|
místopředseda představenstva |
19.02.2008 |
Adresa: |
11000, 21713952, Praha, Nové Město, Soukenická, 1756, 34, Soukenická 1756/34, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Karel Muzika
|
Neaktivní
od 06.11.2009
|
člen představenstva |
19.02.2008 |
Adresa: |
13000, 21766461, Praha, Vinohrady, Kouřimská, 2353, 16, Kouřimská 2353/16, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|