EVGENY REZNIKOV
|
Aktivní
|
jednatel |
17.06.2022 |
Adresa: |
12800, 21737151, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Lumírova, 105, 21 |
|
EVGENY REZNIKOV
|
Aktivní
|
jednatel |
17.06.2022 |
Adresa: |
12800, 21737151, Praha, Nusle, Lumírova, 105, 21, Lumírova 105/21, Nusle, 12800 Praha 2 |
|
KATEŘINA VISLOUSOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.06.2017 |
Adresa: |
14900, 21820660, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Tatarkova, 728, 12 |
|
KATEŘINA VISLOUSOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.06.2017 |
Adresa: |
14900, 21820660, Praha, Háje, Tatarkova, 728, 12, Tatarkova 728/12, Háje, 14900 Praha 4 |
|
KATEŘINA VISLOUSOVA
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
jednatel |
16.06.2017 |
Adresa: |
14900, 21820104, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Ocelíkova, 672, 1 |
|
KATEŘINA VISLOUSOVA
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
jednatel |
16.06.2017 |
Adresa: |
14900, 21820104, Praha, Háje, Ocelíkova, 672, 1, Ocelíkova 672/1, Háje, 14900 Praha 4 |
|
JEKATĚRINA VISLOUSOVA
|
Neaktivní
od 16.06.2017
|
jednatel |
09.05.2017 |
Adresa: |
14900, 21820104, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Ocelíkova, 672, 1 |
|
JEKATĚRINA VISLOUSOVA
|
Neaktivní
od 16.06.2017
|
jednatel |
09.05.2017 |
Adresa: |
14900, 21820104, Praha, Háje, Ocelíkova, 672, 1, Ocelíkova 672/1, Háje, 14900 Praha 4 |
|
EKATERINA VISLOUSOVA
|
Neaktivní
od 09.05.2017
|
jednatel |
07.07.2015 |
Adresa: |
14900, 21820660, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Tatarkova, 728, 12 |
|
EKATERINA VISLOUSOVA
|
Neaktivní
od 09.05.2017
|
jednatel |
07.07.2015 |
Adresa: |
14900, 21820660, Praha, Háje, Tatarkova, 728, 12, Tatarkova 728/12, Háje, 14900 Praha 4 |
|
EKATERINA VISLOUSOVA
|
Neaktivní
od 07.07.2015
|
jednatel |
19.01.2015 |
Adresa: |
28163, 6056881, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, Pražská, 479 |
|
EKATERINA VISLOUSOVA
|
Neaktivní
od 07.07.2015
|
jednatel |
19.01.2015 |
Adresa: |
28163, 6056881, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, Pražská, 479, Pražská 479, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
|
OLEG GAVRILENKO
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
jednatel |
23.06.2014 |
Adresa: |
14900, 21820660, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Tatarkova, 728, 12 |
|
OLEG GAVRILENKO
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
jednatel |
23.06.2014 |
Adresa: |
14900, 21820660, Praha, Háje, Tatarkova, 728, 12, Tatarkova 728/12, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Oleg Gavrilenko
|
Neaktivní
od 23.06.2014
|
jednatel |
09.03.2012 |
Adresa: |
Rostov na Donu, Dobrovolského, 36, 1 |
|
Anna Vislousova
|
Neaktivní
od 19.01.2015
|
jednatel |
09.03.2012 |
Adresa: |
28163, 6056881, Praha-východ, Kostelec nad Černými Lesy, Kostelec nad Černými Lesy, Pražská, 479 |
|
Oleg Gavrilenko
|
Neaktivní
od 23.06.2014
|
jednatel |
09.03.2012 |
Adresa: |
Rostov na Donu, Dobrovolského, 1, Dobrovolského 36/1, Rostov na Donu, Rusko |
|
Anna Vislousova
|
Neaktivní
od 19.01.2015
|
jednatel |
09.03.2012 |
Adresa: |
28163, 6056881, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, Pražská, 479, Pražská 479, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
|
Yakub Khismatulov
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
jednatel |
06.10.2009 |
Adresa: |
Perm, Kirova 56-39 |
|
Oleg Khismatulov
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
jednatel |
18.01.2008 |
Adresa: |
Perm, Puškina 115-60 |
|