LADISLAV MATUŠKA
|
Neaktivní
od 28.11.2018
|
Předseda představenstva |
22.10.2015 |
Adresa: |
43401, 5103991, Most, Most, Most, Josefa Skupy, 2280, 42 |
|
LADISLAV MATUŠKA
|
Neaktivní
od 28.11.2018
|
Předseda představenstva |
22.10.2015 |
Adresa: |
43401, 5103991, Most, Most, Most, Josefa Skupy, 2280, 42, Josefa Skupy 2280/42, 43401 Most |
|
Zdeněk Choutka
|
Neaktivní
od 01.06.2010
|
Člen představenstva |
01.12.2009 |
Adresa: |
43401, 5110581, Most, U Věžových domů, 2940/2 |
|
Jan Bartoníček
|
Neaktivní
od 01.06.2010
|
Člen představenstva |
01.12.2009 |
Adresa: |
43401, 5092906, Most, Františka Malíka, 1039/21 |
|
Ladislav Matuška
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
Předseda představenstva |
01.12.2009 |
Adresa: |
43401, 5102766, Most, Jaroslava Seiferta, 2157/10 |
|
Zdeněk Choutka
|
Neaktivní
od 01.06.2010
|
Člen představenstva |
01.12.2009 |
Adresa: |
43401, 5110581, Most, Most, Most, U Věžových domů, 2940, 2, U Věžových domů 2940/2, 43401 Most |
|
Jan Bartoníček
|
Neaktivní
od 01.06.2010
|
Člen představenstva |
01.12.2009 |
Adresa: |
43401, 5092906, Most, Most, Most, Františka Malíka, 1039, 21, Františka Malíka 1039/21, 43401 Most |
|
Ladislav Matuška
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
Předseda představenstva |
01.12.2009 |
Adresa: |
43401, 5102766, Most, Most, Most, Jaroslava Seiferta, 2157, 10, Jaroslava Seiferta 2157/10, 43401 Most |
|
Ladislav Matuška
|
Neaktivní
od 01.12.2009
|
člen představenstva |
24.02.2009 |
Adresa: |
43401, 5102766, Most, Jaroslava Seiferta, 2157/10 |
|
Ladislav Matuška
|
Neaktivní
od 01.12.2009
|
člen představenstva |
24.02.2009 |
Adresa: |
43401, 5102766, Most, Most, Most, Jaroslava Seiferta, 2157, 10, Jaroslava Seiferta 2157/10, 43401 Most |
|
Mgr. Tomáš Pelikán
|
Neaktivní
od 24.02.2009
|
člen představenstva |
05.02.2008 |
Adresa: |
29431, 21293708, Krnsko, 1 |
|
Mgr. Tomáš Pelikán
|
Neaktivní
od 24.02.2009
|
člen představenstva |
05.02.2008 |
Adresa: |
29431, 21293708, Mladá Boleslav, Krnsko, Krnsko, 1, č.p. 1, 29431 Krnsko |
|