LUKÁŠ PROTIVÍNSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.02.2024 |
Adresa: |
69105, 10188061, Břeclav, Zaječí, Zaječí, Školní, 17, Školní 17, 69105 Zaječí |
|
LUKÁŠ PROTIVÍNSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
69105, 10191887, Zaječí, Zaječí, Školní, 401 |
|
LUKÁŠ PROTIVÍNSKÝ
|
Neaktivní
od 14.02.2024
|
jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
69105, 10191887, Břeclav, Zaječí, Zaječí, Školní, 401, Školní 401, 69105 Zaječí |
|
Lukáš Protivínský
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
jednatel |
23.02.2011 |
Adresa: |
69105, 26530058, Zaječí, Hlavní, 481 |
|
Lukáš Protivínský
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
jednatel |
23.02.2011 |
Adresa: |
69105, 26530058, Břeclav, Zaječí, Zaječí, Hlavní, 481, Hlavní 481, 69105 Zaječí |
|
Vratislav Kostelan
|
Neaktivní
od 23.02.2011
|
jednatel |
30.09.2010 |
Adresa: |
63500, 19318251, Brno, Rerychova, 1075, 6 |
|
Vratislav Kostelan
|
Neaktivní
od 23.02.2011
|
jednatel |
30.09.2010 |
Adresa: |
63500, 19318251, Brno-město, Brno, Bystrc, Rerychova, 1075, 6, Rerychova 1075/6, Bystrc, 63500 Brno |
|
Vladimír Vespalec
|
Neaktivní
od 30.09.2010
|
jednatel |
20.02.2009 |
Adresa: |
10900, 12041602, Ostrov, Klínovecká, 1204 |
|
Vladimír Vespalec
|
Neaktivní
od 30.09.2010
|
jednatel |
20.02.2009 |
Adresa: |
36301, 12041602, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Klínovecká, 1204, Klínovecká 1204, 36301 Ostrov |
|
Jozef Mraffko
|
Neaktivní
od 20.02.2009
|
Jednatel |
29.01.2008 |
Adresa: |
16300, 22698388, Praha 6, Mrkvičkova, 1372/12 |
|
Jozef Mraffko
|
Neaktivní
od 20.02.2009
|
Jednatel |
29.01.2008 |
Adresa: |
16300, 22698388, Praha, Řepy, Mrkvičkova, 1372, 12, Mrkvičkova 1372/12, Řepy, 16300 Praha 6 |
|