ROMAN ŠVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
03.12.2015 |
Adresa: |
75661, 17216273, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Horská, 1731 |
|
ROMAN ŠVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
03.12.2015 |
Adresa: |
75661, 17216273, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Horská, 1731, Horská 1731, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
DANIEL VIČAN
|
Aktivní
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
70030, 3238334, Ostrava, Dubina, Jana Maluchy, 226, 101 |
|
DANIEL VIČAN
|
Aktivní
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
70030, 3238334, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Jana Maluchy, 226, 101, Jana Maluchy 226/101, Dubina, 70030 Ostrava |
|
Daniel Vičan
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
jednatel |
12.01.2011 |
Adresa: |
70030, 3238334, Ostrava, Jana Maluchy, 226, 101 |
|
DANIEL VIČAN
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
jednatel |
12.01.2011 |
Adresa: |
70030, 3238334, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Jana Maluchy, 226, 101, Jana Maluchy 226/101, Dubina, 70030 Ostrava |
|
Roman Švec
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
jednatel |
07.05.2008 |
Adresa: |
75661, 17216273, Rožnov pod Radhoštěm, Horská, 1731 |
|
ROMAN ŠVEC
|
Neaktivní
od 03.12.2015
|
jednatel |
07.05.2008 |
Adresa: |
75661, 17216273, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Horská, 1731, Horská 1731, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Jana Mertlová
|
Neaktivní
od 07.05.2008
|
jednatel |
01.02.2008 |
Adresa: |
37826, 17310237, Lodhéřov, 214 |
|
Jana Mertlová
|
Neaktivní
od 07.05.2008
|
jednatel |
01.02.2008 |
Adresa: |
37826, 17310237, Jindřichův Hradec, Lodhéřov, Lodhéřov, 214, č.p. 214, 37826 Lodhéřov |
|