JIŘÍ KLEMENT
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2020 |
Adresa: |
68201, 79531164, Vyškov, Vyškov, Křečkovice, Joklova, 353, 36 |
|
JIŘÍ KLEMENT
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2020 |
Adresa: |
68201, 79531164, Vyškov, Vyškov, Křečkovice, Joklova, 353, 36, Joklova 353/36, Křečkovice, 68201 Vyškov |
|
MILOSLAV ŠILER
|
Neaktivní
od 08.08.2016
|
jednatel |
15.11.2015 |
Adresa: |
61200, 19704607, Brno-město, Brno, Královo Pole, Slovinská, 1233, 1 |
|
MILOSLAV ŠILER
|
Neaktivní
od 08.08.2016
|
jednatel |
15.11.2015 |
Adresa: |
61200, 19704607, Brno-město, Brno, Královo Pole, Slovinská, 1233, 1, Slovinská 1233/1, Královo Pole, 61200 Brno |
|
JIŘÍ KLEMENT
|
Neaktivní
od 01.07.2020
|
jednatel |
06.01.2014 |
Adresa: |
68201, 13903144, Vyškov, Dědice, Na Hraničkách, 496, 54 |
|
JIŘÍ KLEMENT
|
Neaktivní
od 01.07.2020
|
jednatel |
06.01.2014 |
Adresa: |
68201, 13903144, Vyškov, Vyškov, Dědice, Na Hraničkách, 496, 54, Na Hraničkách 496/54, Dědice, 68201 Vyškov |
|
Jiří Klement
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
jednatel |
14.02.2008 |
Adresa: |
68201, 13903144, Vyškov, Na Hraničkách, 496/54 |
|
Miloslav Šiler
|
Neaktivní
od 15.11.2015
|
jednatel |
14.02.2008 |
Adresa: |
68305, 26001080, Račice - Pístovice, Pístovice, 205 |
|
JIŘÍ KLEMENT
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
jednatel |
14.02.2008 |
Adresa: |
68201, 13903144, Vyškov, Vyškov, Dědice, Na Hraničkách, 496, 54, Na Hraničkách 496/54, Dědice, 68201 Vyškov |
|
MILOSLAV ŠILER
|
Neaktivní
od 15.11.2015
|
jednatel |
14.02.2008 |
Adresa: |
68305, 26001080, Vyškov, Račice-Pístovice, Pístovice, 205, Pístovice 205, 68305 Račice-Pístovice |
|