TUAN DUNG NGUYEN
|
Aktivní
|
jednatel |
15.08.2019 |
Adresa: |
14900, 21833150, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Vycpálkova, 654, 3 |
|
TUAN DUNG NGUYEN
|
Aktivní
|
jednatel |
15.08.2019 |
Adresa: |
14900, 21833150, Praha, Chodov, Vycpálkova, 654, 3, Vycpálkova 654/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
BICH THUY TRANOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
jednatel |
11.05.2017 |
Adresa: |
14900, 21833150, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Vycpálkova, 654, 3 |
|
BICH THUY TRANOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
jednatel |
11.05.2017 |
Adresa: |
14900, 21833150, Praha, Chodov, Vycpálkova, 654, 3, Vycpálkova 654/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
BICH THUY TRANOVÁ
|
Neaktivní
od 11.05.2017
|
jednatel |
17.06.2016 |
Adresa: |
35002, 20910240, Cheb, Cheb, Cheb, Boční, 1756, 3 |
|
BICH THUY TRANOVÁ
|
Neaktivní
od 11.05.2017
|
jednatel |
17.06.2016 |
Adresa: |
35002, 20910240, Cheb, Cheb, Cheb, Boční, 1756, 3, Boční 1756/3, 35002 Cheb |
|
Tuan Dung Nguyen
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
jednatel |
18.08.2008 |
Adresa: |
10200, 26682826, Praha 10, Berlínská, 1491/13 |
|
Tuan Dung Nguyen
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
jednatel |
18.08.2008 |
Adresa: |
10200, 26682826, Praha, Hostivař, Berlínská, 1491, 13, Berlínská 1491/13, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. Anna Brachová
|
Neaktivní
od 18.08.2008
|
jednatel |
12.02.2008 |
Adresa: |
25231, 26466775, Všenory, Na Podstádlí, 528 |
|
Ing. Anna Brachová
|
Neaktivní
od 18.08.2008
|
jednatel |
12.02.2008 |
Adresa: |
25231, 26466775, Praha-západ, Všenory, Všenory, Na Podstádlí, 528, Na Podstádlí 528, 25231 Všenory |
|