DOMINIK LINKA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.08.2018 |
Adresa: |
16000, 22177761, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Dejvická, 397, 34 |
|
DOMINIK LINKA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.08.2018 |
Adresa: |
16000, 22177761, Praha, Bubeneč, Dejvická, 397, 34, Dejvická 397/34, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
EVA KASÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
jednatel |
21.06.2018 |
Adresa: |
26801, 27872556, Beroun, Hořovice, Hořovice, Jeřabinová, 1557, 8 |
|
EVA KASÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
jednatel |
21.06.2018 |
Adresa: |
26801, 27872556, Beroun, Hořovice, Hořovice, Jeřabinová, 1557, 8, Jeřabinová 1557/8, 26801 Hořovice |
|
Jan Kasík
|
Neaktivní
od 27.02.2018
|
jednatel |
07.03.2008 |
Adresa: |
26801, 1638602, Hořovice, Pražská, 900/41 |
|
Eva Kasíková
|
Neaktivní
od 21.06.2018
|
jednatel |
07.03.2008 |
Adresa: |
1638602, Hořovice, Pražská, 900/41/26801 |
|
Jan Kasík
|
Neaktivní
od 27.02.2018
|
jednatel |
07.03.2008 |
Adresa: |
26801, 1638602, Beroun, Hořovice, Hořovice, Pražská, 900, 41, Pražská 900/41, 26801 Hořovice |
|
Eva Kasíková
|
Neaktivní
od 21.06.2018
|
jednatel |
07.03.2008 |
Adresa: |
26801, 1638602, Beroun, Hořovice, Hořovice, Pražská, 900, 41, Pražská 900/41, 26801 Hořovice |
|