BARBORA BIACOVSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.05.2022 |
|
MIROSLAV KUNC
|
Neaktivní
od 03.05.2022
|
Jednatel |
09.12.2019 |
Adresa: |
18200, 22370251, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1297, 4 |
|
MIROSLAV KUNC
|
Neaktivní
od 03.05.2022
|
Jednatel |
09.12.2019 |
Adresa: |
18200, 22370251, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1297, 4, Frýdlantská 1297/4, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
DAVID DYBA
|
Neaktivní
od 09.12.2019
|
jednatel |
04.12.2015 |
Adresa: |
13000, 21773998, Praha, Žižkov, Havlíčkovo náměstí, 700, 9 |
|
DAVID DYBA
|
Neaktivní
od 09.12.2019
|
jednatel |
04.12.2015 |
Adresa: |
13000, 21773998, Praha, Žižkov, Havlíčkovo náměstí, 700, 9, Havlíčkovo náměstí 700/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MIROSLAV KUNC
|
Neaktivní
od 04.12.2015
|
jednatel |
02.02.2013 |
Adresa: |
18200, 22370251, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1297, 4 |
|
MIROSLAV KUNC
|
Neaktivní
od 04.12.2015
|
jednatel |
02.02.2013 |
Adresa: |
18200, 22370251, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1297, 4, Frýdlantská 1297/4, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Miroslav Kadič
|
Neaktivní
od 02.02.2013
|
jednatel |
28.02.2008 |
Adresa: |
14100, 21990565, Praha 4, Záběhlice, Hlavní, 1162/24 |
|
Ing. Pavel Kottek
|
Neaktivní
od 02.02.2013
|
jednatel |
28.02.2008 |
Adresa: |
15300, 26147351, Praha 5, Radotín, Josefa Kočího, 1556/8 |
|
MIROSLAV KADIČ
|
Neaktivní
od 02.02.2013
|
jednatel |
28.02.2008 |
Adresa: |
14100, 21990565, Praha, Záběhlice, Hlavní, 1162, 24, Hlavní 1162/24, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
ing. PAVEL KOTTEK
|
Neaktivní
od 02.02.2013
|
jednatel |
28.02.2008 |
Adresa: |
15300, 26147351, Praha, Radotín, Josefa Kočího, 1556, 8, Josefa Kočího 1556/8, Radotín, 15300 Praha 5 |
|