KAREL NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 09.09.2014
|
člen představenstva |
22.01.2013 |
Adresa: |
66412, 24697176, Oslavany, Oslavany, náměstí 13. prosince, 51, 2 |
|
KAREL NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 09.09.2014
|
člen představenstva |
22.01.2013 |
Adresa: |
66412, 24697176, Brno-venkov, Oslavany, Oslavany, náměstí 13. prosince, 51, 2, náměstí 13. prosince 51/2, 66412 Oslavany |
|
Borek Adler
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
člen představenstva |
01.11.2011 |
Adresa: |
63400, 19484593, Brno, Oblá, 419, 75 |
|
Borek Adler
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
člen představenstva |
01.11.2011 |
Adresa: |
63400, 19484593, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 419, 75, Oblá 419/75, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Lubomír Mendel
|
Neaktivní
od 01.11.2011
|
předseda představenstva |
17.02.2011 |
Adresa: |
66401, 25515403, Bílovice nad Svitavou, Lesní, 710 |
|
Ing. Petr Koudela
|
Neaktivní
od 01.11.2011
|
člen představenstva |
17.02.2011 |
Adresa: |
68604, 4964730, Kunovice, Na Bařince, 1188 |
|
Mgr. Jaroslav Korčák
|
Neaktivní
od 01.11.2011
|
člen představenstva |
17.02.2011 |
Adresa: |
67972, 7843011, Kunštát, Hliníky, 434 |
|
Lubomír Mendel
|
Neaktivní
od 01.11.2011
|
předseda představenstva |
17.02.2011 |
Adresa: |
66401, 25515403, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Lesní, 710, Lesní 710, 66401 Bílovice nad Svitavou |
|
Ing. Petr Koudela
|
Neaktivní
od 01.11.2011
|
člen představenstva |
17.02.2011 |
Adresa: |
68604, 4964730, Uherské Hradiště, Kunovice, Kunovice, Na Bařince, 1188, Na Bařince 1188, 68604 Kunovice |
|
Mgr. Jaroslav Korčák
|
Neaktivní
od 01.11.2011
|
člen představenstva |
17.02.2011 |
Adresa: |
67972, 7843011, Blansko, Kunštát, Kunštát, Hliníky, 434, Hliníky 434, 67972 Kunštát |
|
Helena Nyčová
|
Neaktivní
od 17.02.2011
|
člen představenstva |
18.12.2007 |
Adresa: |
62300, 19382162, Brno, Glinkova, 291/6 |
|
Helena Nyčová
|
Neaktivní
od 17.02.2011
|
člen představenstva |
18.12.2007 |
Adresa: |
62300, 19382162, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Glinkova, 291, 6, Glinkova 291/6, Kohoutovice, 62300 Brno |
|