MARKÉTA SLIVKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.08.2020 |
Adresa: |
27715, 27040526, Mělník, Tišice, Chrást, Marie Podvalové, 334 |
|
MARKÉTA SLIVKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.08.2020 |
Adresa: |
27715, 27040526, Mělník, Tišice, Chrást, Marie Podvalové, 334, Marie Podvalové 334, Chrást, 27715 Tišice |
|
JAROSLAV PAVLŮ
|
Neaktivní
od 06.08.2020
|
Jednatel |
24.08.2018 |
Adresa: |
79501, 14085313, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, náměstí Svobody, 456, 12 |
|
JAROSLAV PAVLŮ
|
Neaktivní
od 06.08.2020
|
Jednatel |
24.08.2018 |
Adresa: |
79501, 14085313, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, náměstí Svobody, 456, 12, náměstí Svobody 456/12, 79501 Rýmařov |
|
KAROLÍNA PAVLŮ
|
Neaktivní
od 24.08.2018
|
jednatel |
30.12.2016 |
Adresa: |
79501, 14085313, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, náměstí Svobody, 456, 12 |
|
KAROLÍNA PAVLŮ
|
Neaktivní
od 24.08.2018
|
jednatel |
30.12.2016 |
Adresa: |
79501, 14085313, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, náměstí Svobody, 456, 12, náměstí Svobody 456/12, 79501 Rýmařov |
|
KAROLÍNA PAVLŮ
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
jednatel |
11.10.2016 |
Adresa: |
68201, 13876210, Vyškov, Medlovice, Medlovice, 26 |
|
KAROLÍNA PAVLŮ
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
jednatel |
11.10.2016 |
Adresa: |
68201, 13876210, Vyškov, Medlovice, Medlovice, 26, č.p. 26, 68201 Medlovice |
|
Bohumil Krupka
|
Neaktivní
od 02.10.2012
|
jednatel |
11.08.2008 |
Adresa: |
25282, 12793345, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, 74 |
|
Bohumil Krupka
|
Neaktivní
od 02.10.2012
|
jednatel |
11.08.2008 |
Adresa: |
25282, 12793345, Praha-západ, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, 74, Kamenný Újezdec 74, 25282 Kamenný Přívoz |
|
Jana Rozehnalová
|
Neaktivní
od 11.08.2008
|
jednatel |
17.01.2008 |
Adresa: |
76901, 10231510, Holešov, Všetuly, Slovenská, 293 |
|
Jana Rozehnalová
|
Neaktivní
od 11.08.2008
|
jednatel |
17.01.2008 |
Adresa: |
76901, 10231510, Kroměříž, Holešov, Všetuly, Slovenská, 293, Slovenská 293, Všetuly, 76901 Holešov |
|