Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | TSMB s.r.o. |
ICO: | 28268105 |
Registrovaná adresa: | 67602, 2665166, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Dopravní, 1334, Dopravní 1334, 67602 Moravské Budějovice |
Začleněno na: | 22.01.2008 |
Předmět podnikání: |
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
zámečnictví, nástrojářství
zednictví
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PETR OBRDLÍK | Aktivní | předseda | 03.01.2024 |
|
|||
Ing. KAREL ŠPAČEK | Aktivní | člen | 16.06.2016 |
|
|||
MICHAL DREXLER | Aktivní | člen | 16.06.2016 |
|
|||
Ing. KAREL ŠPAČEK | Aktivní | člen | 16.06.2016 |
|
|||
MICHAL DREXLER | Aktivní | člen | 16.06.2016 |
|
|||
JAROSLAV SAPÍK | Aktivní | předseda | 30.01.2016 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. FRANTIŠEK KUCHTA | Aktivní | jednatel | 30.01.2016 |
|
|||
Ing. FRANTIŠEK KUCHTA | Aktivní | jednatel | 30.01.2016 |
|
|||
Ing. František Kuchta | Neaktivní od 30.01.2016 | jednatel | 01.08.2012 |
|
|||
Ing. FRANTIŠEK KUCHTA | Neaktivní od 30.01.2016 | jednatel | 01.08.2012 |
|
|||
Ing. František Kuchta | Neaktivní od 21.06.2012 | jednatel | 22.01.2008 |
|
|||
Ing. FRANTIŠEK KUCHTA | Neaktivní od 21.06.2012 | jednatel | 22.01.2008 |
|
Registrační číslo TSMB s.r.o. je 28268105.
Registrační adresa TSMB s.r.o. je 67602, 2665166, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Dopravní, 1334, Dopravní 1334, 67602 Moravské Budějovice.
TSMB s.r.o. byla založena 22.01.2008.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je PETR OBRDLÍK, Ing. KAREL ŠPAČEK, MICHAL DREXLER, Ing. KAREL ŠPAČEK, MICHAL DREXLER, JAROSLAV SAPÍK.