Ing. LADISLAV LOGAJ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.02.2019 |
Adresa: |
16000, 22180044, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 601, 23 |
|
Ing. LADISLAV LOGAJ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.02.2019 |
Adresa: |
16000, 22180044, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 601, 23, Čs. armády 601/23, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
JAN HYBLER
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
jednatel |
20.06.2014 |
Adresa: |
15000, 22099450, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Svátkova, 2222, 3 |
|
Ing. LADISLAV LOGAJ
|
Neaktivní
od 15.02.2019
|
jednatel |
20.06.2014 |
Adresa: |
16000, 22192476, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Zikova, 708, 5 |
|
JAN HYBLER
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
jednatel |
20.06.2014 |
Adresa: |
15000, 22099450, Praha, Smíchov, Svátkova, 2222, 3, Svátkova 2222/3, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. LADISLAV LOGAJ
|
Neaktivní
od 15.02.2019
|
jednatel |
20.06.2014 |
Adresa: |
16000, 22192476, Praha, Dejvice, Zikova, 708, 5, Zikova 708/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Ladislav Logaj
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
jednatel |
13.05.2011 |
Adresa: |
16000, 22192476, Praha, Dejvice, Zikova, 708, 5 |
|
Ing. LADISLAV LOGAJ
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
jednatel |
13.05.2011 |
Adresa: |
16000, 22192476, Praha, Dejvice, Zikova, 708, 5, Zikova 708/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Dalimil Ospalý
|
Neaktivní
od 13.05.2011
|
jednatel |
30.01.2008 |
Adresa: |
62300, Brno, Voříškova, 33 |
|
Dalimil Ospalý
|
Neaktivní
od 13.05.2011
|
jednatel |
30.01.2008 |
Adresa: |
62300, 19384955, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Voříškova, 562, 33, Voříškova 562/33, Kohoutovice, 62300 Brno |
|