Ing. PAVEL SNÁŠEL
|
Aktivní
|
jednatel |
15.07.2021 |
Adresa: |
79601, 24820822, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Vasila Škracha, 1485, 47 |
|
Ing. Pavel Snášel
|
Aktivní
|
jednatel |
15.07.2021 |
Adresa: |
79601, 24820822, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Vasila Škracha, 1485, 47, Vasila Škracha 1485/47, 79601 Prostějov |
|
Ing. ZDENĚK ROLNÝ
|
Neaktivní
od 20.06.2018
|
jednatel |
31.10.2015 |
Adresa: |
79601, 24845639, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Žeranovská, 3802, 21 |
|
Ing. ZDENĚK ROLNÝ
|
Neaktivní
od 20.06.2018
|
jednatel |
31.10.2015 |
Adresa: |
79601, 24845639, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Žeranovská, 3802, 21, Žeranovská 3802/21, 79601 Prostějov |
|
Ing. TODOR KRAEVSKI
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
jednatel |
01.01.2014 |
Adresa: |
15000, 25427202, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Na pomezí, 1228, 17 |
|
Ing. TODOR KRAEVSKI
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
jednatel |
01.01.2014 |
Adresa: |
15000, 25427202, Praha, Košíře, Na pomezí, 1228, 17, Na pomezí 1228/17, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Todor Kraevski
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
jednatel |
06.02.2008 |
Adresa: |
15000, 25427202, Praha 5, Košíře, Na Pomezí, 1228/17 |
|
Ing. Zdeněk Rolný
|
Neaktivní
od 31.10.2015
|
jednatel |
06.02.2008 |
Adresa: |
79601, 24845639, Prostějov, Žeranovská, 3802/21 |
|
Ing. Pavel Snášel
|
Neaktivní
od 15.07.2021
|
jednatel |
06.02.2008 |
Adresa: |
79601, 24820822, Prostějov, Vasila Škracha, 1485/47 |
|
Ing. TODOR KRAEVSKI
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
jednatel |
06.02.2008 |
Adresa: |
15000, 25427202, Praha, Košíře, Na pomezí, 1228, 17, Na pomezí 1228/17, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ing. ZDENĚK ROLNÝ
|
Neaktivní
od 31.10.2015
|
jednatel |
06.02.2008 |
Adresa: |
79601, 24845639, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Žeranovská, 3802, 21, Žeranovská 3802/21, 79601 Prostějov |
|
Ing. Pavel Snášel
|
Neaktivní
od 15.07.2021
|
jednatel |
06.02.2008 |
Adresa: |
79601, 24820822, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Vasila Škracha, 1485, 47, Vasila Škracha 1485/47, 79601 Prostějov |
|