PETRA FOJTÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
20.05.2023 |
Adresa: |
62800, 26298783, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2782, 20, Molákova 2782/20, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Mgr. JAN DROCHYTKA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
07.12.2021 |
Adresa: |
62800, 19428073, Brno-město, Brno, Líšeň, Bodlákova, 1706, 8 |
|
PETRA FOJTÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
07.12.2021 |
Adresa: |
62800, 27256529, Brno-město, Brno, Líšeň, Wintrova, 2853, 30a |
|
Ing. RADEK FIALA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
07.12.2021 |
Adresa: |
62800, 19431171, Brno-město, Brno, Líšeň, Bukovského, 1975, 13 |
|
Ing. Mgr. JAN DROCHYTKA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
07.12.2021 |
Adresa: |
62800, 19428073, Brno-město, Brno, Líšeň, Bodlákova, 1706, 8, Bodlákova 1706/8, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. RADEK FIALA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
07.12.2021 |
Adresa: |
62800, 19431171, Brno-město, Brno, Líšeň, Bukovského, 1975, 13, Bukovského 1975/13, Líšeň, 62800 Brno |
|
PETRA FOJTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2023
|
Předseda výboru |
07.12.2021 |
Adresa: |
62800, 27256529, Brno-město, Brno, Líšeň, Wintrova, 2853, 30a, Wintrova 2853/30a, Líšeň, 62800 Brno |
|
Mgr. EVA ORÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2021
|
místopředseda výboru |
19.06.2020 |
Adresa: |
63500, 19316275, Brno-město, Brno, Bystrc, Kachlíkova, 881, 2 |
|
Mgr. EVA ORÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2021
|
místopředseda výboru |
19.06.2020 |
Adresa: |
63500, 19316275, Brno-město, Brno, Bystrc, Kachlíkova, 881, 2, Kachlíkova 881/2, Bystrc, 63500 Brno |
|
Mgr. EVA ORÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2020
|
místopředseda výboru |
06.07.2017 |
Adresa: |
62800, 19421869, Brno-město, Brno, Líšeň, Holzova, 1156, 30 |
|
Mgr. EVA ORÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2020
|
místopředseda výboru |
06.07.2017 |
Adresa: |
62800, 19421869, Brno-město, Brno, Líšeň, Holzova, 1156, 30, Holzova 1156/30, Líšeň, 62800 Brno |
|
Mgr. EVA ORÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 06.07.2017
|
místopředseda výboru |
30.11.2016 |
Adresa: |
62800, 27256529, Brno-město, Brno, Líšeň, Wintrova, 2853, 30a |
|
PETRA FOJTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2021
|
předseda výboru |
30.11.2016 |
Adresa: |
62800, 27256529, Brno-město, Brno, Líšeň, Wintrova, 2853, 30a |
|
Mgr. EVA ORÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 06.07.2017
|
místopředseda výboru |
30.11.2016 |
Adresa: |
62800, 27256529, Brno-město, Brno, Líšeň, Wintrova, 2853, 30a, Wintrova 2853/30a, Líšeň, 62800 Brno |
|
PETRA FOJTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2021
|
předseda výboru |
30.11.2016 |
Adresa: |
62800, 27256529, Brno-město, Brno, Líšeň, Wintrova, 2853, 30a, Wintrova 2853/30a, Líšeň, 62800 Brno |
|
RADEK FIALA
|
Neaktivní
od 07.12.2021
|
člen výboru |
22.04.2016 |
Adresa: |
62800, 19431171, Brno, Líšeň, Bukovského, 1975, 13 |
|
RADEK FIALA
|
Neaktivní
od 07.12.2021
|
člen výboru |
22.04.2016 |
Adresa: |
62800, 19431171, Brno-město, Brno, Líšeň, Bukovského, 1975, 13, Bukovského 1975/13, Líšeň, 62800 Brno |
|
Stanislav Polách
|
Neaktivní
od 22.04.2016
|
člen výboru |
04.06.2011 |
Adresa: |
62800, 27256529, Brno, Líšeň, Wintrova, 2853, 30a |
|
Petra Fojtíková
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
předseda výboru |
04.06.2011 |
Adresa: |
62800, 27256529, Brno, Líšeň, Wintrova, 2853, 30a |
|
Mgr. Eva Oráčová
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
místopředseda výboru |
04.06.2011 |
Adresa: |
62800, 27256529, Brno, Wintrova, 2853, 30a |
|
Stanislav Polách
|
Neaktivní
od 22.04.2016
|
člen výboru |
04.06.2011 |
Adresa: |
62800, 27256529, Brno-město, Brno, Líšeň, Wintrova, 2853, 30a, Wintrova 2853/30a, Líšeň, 62800 Brno |
|
PETRA FOJTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
předseda výboru |
04.06.2011 |
Adresa: |
62800, 27256529, Brno-město, Brno, Líšeň, Wintrova, 2853, 30a, Wintrova 2853/30a, Líšeň, 62800 Brno |
|
Mgr. EVA ORÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2016
|
místopředseda výboru |
04.06.2011 |
Adresa: |
62800, 27256529, Brno-město, Brno, Líšeň, Wintrova, 2853, 30a, Wintrova 2853/30a, Líšeň, 62800 Brno |
|
Petra Fojtíková
|
Neaktivní
od 04.06.2011
|
předseda výboru |
04.03.2008 |
Adresa: |
62800, 19433034, Brno, Molákova, 2153/19 |
|
Mgr. Eva Oráčová
|
Neaktivní
od 04.06.2011
|
místopředseda výboru |
04.03.2008 |
Adresa: |
61200, 19710062, Brno, Skácelova, 20 |
|
Stanislav Polách
|
Neaktivní
od 04.06.2011
|
člen výboru |
04.03.2008 |
Adresa: |
66451, 25941232, Šlapanice, Švehlova, 1704/68 |
|
Petra Fojtíková
|
Neaktivní
od 04.06.2011
|
předseda výboru |
04.03.2008 |
Adresa: |
62800, 19433034, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2153, 19, Molákova 2153/19, Líšeň, 62800 Brno |
|
Mgr. Eva Oráčová
|
Neaktivní
od 04.06.2011
|
místopředseda výboru |
04.03.2008 |
Adresa: |
61200, 19710062, Brno-město, Brno, Královo Pole, Skácelova, 1701, 20, Skácelova 1701/20, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Stanislav Polách
|
Neaktivní
od 04.06.2011
|
člen výboru |
04.03.2008 |
Adresa: |
66451, 25941232, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Švehlova, 1704, 68, Švehlova 1704/68, 66451 Šlapanice |
|