SVORNOST, stavební bytové družstvo
00156931 |
Aktivní
|
předseda |
20.12.2023 |
Adresa: |
76701, 10370048, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Ztracená, 2647, 16, Ztracená 2647/16, 76701 Kroměříž |
|
SVORNOST, stavební bytové družstvo
00156931 |
Aktivní
|
předseda |
27.11.2018 |
Adresa: |
76701, 10370048, Kroměříž, Kroměříž, Ztracená, 2647, 16 |
|
SVORNOST, stavební bytové družstvo
00156931 |
Neaktivní
od 20.12.2023
|
předseda |
27.11.2018 |
Adresa: |
76701, 10370048, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Ztracená, 2647, 16, Ztracená 2647/16, 76701 Kroměříž |
|
SVORNOST, stavební bytové družstvo
00156931 |
Neaktivní
od 27.11.2018
|
pověřený vlastník |
03.12.2016 |
Adresa: |
76701, 10370048, Kroměříž, Kroměříž, Ztracená, 2647, 16 |
|
SVORNOST, stavební bytové družstvo
00156931 |
Neaktivní
od 27.11.2018
|
pověřený vlastník |
03.12.2016 |
Adresa: |
76701, 10370048, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Ztracená, 2647, 16, Ztracená 2647/16, 76701 Kroměříž |
|
SVORNOST, stavební bytové družstvo
00156931 |
Neaktivní
od 03.12.2016
|
pověřený vlastník |
31.08.2013 |
Adresa: |
76701, 10370048, Kroměříž, Ztracená, 2647 |
|
SVORNOST, stavební bytové družstvo
00156931 |
Neaktivní
od 03.12.2016
|
pověřený vlastník |
31.08.2013 |
Adresa: |
76701, 10370048, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Ztracená, 2647, 16, Ztracená 2647/16, 76701 Kroměříž |
|
SVORNOST, stavební bytové družstvo
00156931 |
Neaktivní
od 31.08.2013
|
pověřený vlastník |
01.04.2008 |
Adresa: |
76701, 10370048, Kroměříž, Ztracená, 2647 |
|
SVORNOST, stavební bytové družstvo
00156931 |
Neaktivní
od 31.08.2013
|
pověřený vlastník |
01.04.2008 |
Adresa: |
76701, 10370048, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Ztracená, 2647, 16, Ztracená 2647/16, 76701 Kroměříž |
|