JIŘÍ ZRALÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.03.2024 |
Adresa: |
60300, 19107676, Brno-město, Brno, Staré Brno, Vinařská, 483, 14, Vinařská 483/14, Staré Brno, 60300 Brno |
|
Ing. SIMONA SMOLKA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.05.2021 |
Adresa: |
64300, 19064411, Brno-město, Brno, Chrlice, U dráhy, 553, 14 |
|
Ing. SIMONA SMOLKA
|
Neaktivní
od 23.03.2024
|
jednatel |
19.05.2021 |
Adresa: |
64300, 19064411, Brno-město, Brno, Chrlice, U dráhy, 553, 14, U dráhy 553/14, Chrlice, 64300 Brno |
|
Ing. MILAN ŘEHÁK
|
Neaktivní
od 19.05.2021
|
Jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
19800, 27453260, Praha, Kyje, Sklenská, 1582, 1b |
|
Ing. MILAN ŘEHÁK
|
Neaktivní
od 19.05.2021
|
Jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
19800, 27453260, Praha, Kyje, Sklenská, 1582, 1b, Sklenská 1582/1b, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ing. HANA MOUDRÁ
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
jednatel |
05.09.2014 |
Adresa: |
61400, 19463359, Brno, Obřany, Výpustky, 378, 12 |
|
Ing. HANA MOUDRÁ
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
jednatel |
05.09.2014 |
Adresa: |
61400, 19463359, Brno-město, Brno, Obřany, Výpustky, 378, 12, Výpustky 378/12, Obřany, 61400 Brno |
|
Ing. Hana Zralá
|
Neaktivní
od 05.09.2014
|
jednatel |
24.03.2009 |
Adresa: |
61400, 19463359, Brno, Obřany, Výpustky, 12 |
|
Ing. Hana Zralá
|
Neaktivní
od 05.09.2014
|
jednatel |
24.03.2009 |
Adresa: |
61400, 19463359, Brno-město, Brno, Obřany, Výpustky, 378, 12, Výpustky 378/12, Obřany, 61400 Brno |
|
Jiří Zralý
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
jednatel |
17.03.2008 |
Adresa: |
60200, Brno, Trnitá, Špitálka, 5a |
|
Jiří Zralý
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
jednatel |
17.03.2008 |
Adresa: |
60200, 19210191, Brno-město, Brno, Trnitá, Trnitá č.ev. 5, 60200 Brno |
|