Ing. BLANKA DOSTÁLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.11.2022 |
Adresa: |
69142, 81835701, Břeclav, Valtice, Valtice, Na Vinici, 1234 |
|
Ing. BLANKA DOSTÁLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.11.2022 |
Adresa: |
69142, 81835701, Břeclav, Valtice, Valtice, Na Vinici, 1234, Na Vinici 1234, 69142 Valtice |
|
FRANTIŠEK MAREČEK
|
Neaktivní
od 03.11.2022
|
jednatel |
28.02.2016 |
Adresa: |
69110, 9983619, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 542 |
|
FRANTIŠEK MAREČEK
|
Neaktivní
od 03.11.2022
|
jednatel |
28.02.2016 |
Adresa: |
69110, 9983619, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 542, č.p. 542, 69110 Kobylí |
|
František Mareček
|
Neaktivní
od 28.02.2016
|
jednatel |
25.02.2010 |
Adresa: |
69110, Kobylí, Zelničky, 542 |
|
FRANTIŠEK MAREČEK
|
Neaktivní
od 28.02.2016
|
jednatel |
25.02.2010 |
Adresa: |
69110, 9983619, Břeclav, Kobylí, Kobylí, 542, č.p. 542, 69110 Kobylí |
|
Petr Hrůza
|
Neaktivní
od 25.02.2010
|
jednatel |
31.08.2009 |
Adresa: |
69142, 10134719, Valtice, Nová, 861 |
|
Petr Hrůza
|
Neaktivní
od 25.02.2010
|
jednatel |
31.08.2009 |
Adresa: |
69142, 10134719, Břeclav, Valtice, Valtice, Nová, 861, Nová 861, 69142 Valtice |
|
Lukáš Seják
|
Neaktivní
od 31.08.2009
|
jednatel |
25.03.2008 |
Adresa: |
69142, 10131779, Valtice, Rudé armády, 567 |
|
Marie Hrůzová
|
Neaktivní
od 25.02.2010
|
jednatel |
25.03.2008 |
Adresa: |
69142, 27300927, Valtice, Vinohrady, 1045 |
|
Lukáš Seják
|
Neaktivní
od 31.08.2009
|
jednatel |
25.03.2008 |
Adresa: |
69142, 10131779, Břeclav, Valtice, Valtice, Rudé armády, 567, Rudé armády 567, 69142 Valtice |
|
Marie Hrůzová
|
Neaktivní
od 25.02.2010
|
jednatel |
25.03.2008 |
Adresa: |
69142, 27300927, Břeclav, Valtice, Valtice, Vinohrady, 1045, Vinohrady 1045, 69142 Valtice |
|