IGOR MINJARIK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.03.2020 |
Adresa: |
69151, 15294684, Břeclav, Lanžhot, Lanžhot, K. Černého, 769, 10 |
|
IGOR MINJARIK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.03.2020 |
Adresa: |
69151, 15294684, Břeclav, Lanžhot, Lanžhot, K. Černého, 769, 10, K. Černého 769/10, 69151 Lanžhot |
|
ZDENĚK KEDROUTEK
|
Neaktivní
od 22.10.2019
|
jednatel |
29.06.2018 |
Adresa: |
Senec, Karola Šišku 4404/38 |
|
ZDENĚK KEDROUTEK
|
Neaktivní
od 22.10.2019
|
jednatel |
29.06.2018 |
Adresa: |
Senec, Karola Šišku 4404/38, Karola Šišku 4404/38, Senec, Slovensko |
|
KURT HARTMANN
|
Neaktivní
od 13.10.2015
|
jednatel |
29.04.2015 |
Adresa: |
56401, 18105939, Dlouhoňovice, Dlouhoňovice, Sídlištní, 129 |
|
IGOR MINJARÍK
|
Neaktivní
od 05.03.2020
|
jednatel |
29.04.2015 |
Adresa: |
69151, 15294684, Lanžhot, Lanžhot, K. Černého, 769, 10 |
|
Kurt Hartmann
|
Neaktivní
od 13.10.2015
|
jednatel |
29.04.2015 |
Adresa: |
56401, 18105939, Ústí nad Orlicí, Dlouhoňovice, Dlouhoňovice, Sídlištní, 129, Sídlištní 129, 56401 Dlouhoňovice |
|
IGOR MINJARÍK
|
Neaktivní
od 05.03.2020
|
jednatel |
29.04.2015 |
Adresa: |
69151, 15294684, Břeclav, Lanžhot, Lanžhot, K. Černého, 769, 10, K. Černého 769/10, 69151 Lanžhot |
|
SILVIE POLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.04.2015
|
jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
66701, 28209150, Židlochovice, Židlochovice, Komenského, 901 |
|
SILVIE POLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.04.2015
|
jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
66701, 28209150, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Komenského, 901, Komenského 901, 66701 Židlochovice |
|
Petr Šula
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
14300, 21916454, Praha 4, Modřany, Barákova, 190, 4 |
|
Silvie Poláčková
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
62800, 19434421, Brno, Kubíkova, 18 |
|
Kurt Hartmann
|
Neaktivní
od 29.04.2015
|
jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
56401, 18105939, Dlouhoňovice, Sídlištní, 129 |
|
Silvie Poláčková
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
62800, 19434421, Brno-město, Brno, Líšeň, Kubíkova, 2294, 18, Kubíkova 2294/18, Líšeň, 62800 Brno |
|
Petr Šula
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
14300, 21916454, Praha, Modřany, Barákova, 190, 4, Barákova 190/4, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Kurt Hartmann
|
Neaktivní
od 29.04.2015
|
jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
56401, 18105939, Ústí nad Orlicí, Dlouhoňovice, Dlouhoňovice, Sídlištní, 129, Sídlištní 129, 56401 Dlouhoňovice |
|
Mgr. Jan Steinbauer
|
Neaktivní
od 12.06.2012
|
jednatel |
13.10.2010 |
Adresa: |
37401, 26117657, Trhové Sviny, Ke Střelnici, 1118 |
|
Mgr. Jan Steinbauer
|
Neaktivní
od 12.06.2012
|
jednatel |
13.10.2010 |
Adresa: |
37401, 26117657, České Budějovice, Trhové Sviny, Trhové Sviny, Ke střelnici, 1118, Ke střelnici 1118, 37401 Trhové Sviny |
|
Ing. František Ivanič
|
Neaktivní
od 13.10.2010
|
jednatel |
20.03.2008 |
Adresa: |
83101, Bratislava, Guothova, 11 |
|
Ing. František Ivanič
|
Neaktivní
od 13.10.2010
|
jednatel |
20.03.2008 |
Adresa: |
11, Bratislava, Guothova, 83101, Guothova 11, 83101 Bratislava, Česká republika |
|