Ing. arch. JOSEF HOLÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.08.2017 |
Adresa: |
61600, 19583281, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Kroftova, 828, 1 |
|
Ing. arch. JOSEF HOLÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.08.2017 |
Adresa: |
61600, 19583281, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Kroftova, 828, 1, Kroftova 828/1, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. ZDEŇKA JURSOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.10.2015 |
Adresa: |
62800, 19432585, Brno-město, Brno, Líšeň, Zikova, 2110, 16 |
|
Ing. ZDEŇKA JURSOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.10.2015 |
Adresa: |
62800, 19432585, Brno-město, Brno, Líšeň, Zikova, 2110, 16, Zikova 2110/16, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. arch. Josef Holý
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
jednatel |
10.08.2013 |
Adresa: |
63400, 25088181, Brno, Nový Lískovec, Kluchova, 490, 50 |
|
Ing. arch. Josef Holý
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
jednatel |
10.08.2013 |
Adresa: |
63400, 25088181, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Kluchova, 490, 50, Kluchova 490/50, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ing. arch. Josef Holý
|
Neaktivní
od 10.08.2013
|
jednatel |
03.04.2008 |
Adresa: |
63400, 25088181, Brno, Kluchova, 50 |
|
Ing. Zdeňka Jursová
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
jednatel |
03.04.2008 |
Adresa: |
61800, 19353430, Brno, Turgeněvova, 12 |
|
Ing. arch. Josef Holý
|
Neaktivní
od 10.08.2013
|
jednatel |
03.04.2008 |
Adresa: |
63400, 25088181, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Kluchova, 490, 50, Kluchova 490/50, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ing. Zdeňka Jursová
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
jednatel |
03.04.2008 |
Adresa: |
61800, 19353430, Brno-město, Brno, Černovice, Turgeněvova, 1137, 12, Turgeněvova 1137/12, Černovice, 61800 Brno |
|