DALIBOR BEDNÁŘ
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
jednatel |
18.08.2013 |
Adresa: |
56802, 15925226, Opatovec, Opatovec, 40 |
|
DALIBOR BEDNÁŘ
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
jednatel |
18.08.2013 |
Adresa: |
56802, 15925226, Svitavy, Opatovec, Opatovec, 40, č.p. 40, 56802 Opatovec |
|
Dalibor Bednář
|
Neaktivní
od 18.08.2013
|
jednatel |
14.03.2011 |
Adresa: |
56802, 15925226, Opatovec, 40 |
|
DALIBOR BEDNÁŘ
|
Neaktivní
od 18.08.2013
|
jednatel |
14.03.2011 |
Adresa: |
56802, 15925226, Svitavy, Opatovec, Opatovec, 40, č.p. 40, 56802 Opatovec |
|
Radka Kaňoková Faltýnová
|
Neaktivní
od 14.03.2011
|
jednatel |
01.03.2010 |
Adresa: |
30100, 24480673, Plzeň, Křížkova, 487/3 |
|
Radka Kaňoková Faltýnová
|
Neaktivní
od 14.03.2011
|
jednatel |
01.03.2010 |
Adresa: |
30100, 24480673, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Křížkova, 487, 3, Křížkova 487/3, Severní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Eva Lehotská
|
Neaktivní
od 01.03.2010
|
jednatel |
01.04.2009 |
Adresa: |
34901, 15634400, Kostelec, 84 |
|
Eva Lehotská
|
Neaktivní
od 01.03.2010
|
jednatel |
01.04.2009 |
Adresa: |
34901, 15634400, Tachov, Kostelec, Kostelec, 84, č.p. 84, 34901 Kostelec |
|
Vladimír Krákora
|
Neaktivní
od 01.04.2009
|
jednatel |
27.08.2008 |
Adresa: |
30100, 24591530, Plzeň, Jateční, 862/32 |
|
Vladimír Krákora
|
Neaktivní
od 01.04.2009
|
jednatel |
27.08.2008 |
Adresa: |
30100, 24591530, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Jateční, 862, 32, Jateční 862/32, Východní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Petra Nejezchlebová
|
Neaktivní
od 27.08.2008
|
jednatel |
03.04.2008 |
Adresa: |
60200, 19163894, Brno, Čápkova, 16/8 |
|
Petra Nejezchlebová
|
Neaktivní
od 27.08.2008
|
jednatel |
03.04.2008 |
Adresa: |
60200, 19163894, Brno-město, Brno, Veveří, Čápkova, 16, 8, Čápkova 16/8, Veveří, 60200 Brno |
|