RICHARD KOVAŘÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.05.2016 |
Adresa: |
73912, 28191269, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 851 |
|
RICHARD KOVAŘÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.05.2016 |
Adresa: |
73912, 28191269, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 851, č.p. 851, 73912 Čeladná |
|
TOMÁŠ ZATLOUKAL
|
Neaktivní
od 02.05.2016
|
Jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
76502, 4131916, Otrokovice, Kvítkovice, SNP, 1180 |
|
TOMÁŠ ZATLOUKAL
|
Neaktivní
od 02.05.2016
|
Jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
76502, 4131916, Zlín, Otrokovice, Kvítkovice, SNP, 1180, SNP 1180, Kvítkovice, 76502 Otrokovice |
|
TOMÁŠ ZATLOUKAL
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
jednatel |
18.08.2010 |
Adresa: |
76502, 4131916, Otrokovice, Kvítkovice, SNP, 1180 |
|
TOMÁŠ ZATLOUKAL
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
jednatel |
18.08.2010 |
Adresa: |
76502, 4131916, Zlín, Otrokovice, Kvítkovice, SNP, 1180, SNP 1180, Kvítkovice, 76502 Otrokovice |
|
Richard Kovaříček
|
Neaktivní
od 18.08.2010
|
jednatel |
16.04.2008 |
Adresa: |
76502, 4146263, Otrokovice, Svobodova, 1312 |
|
Kristýna Solařová
|
Neaktivní
od 18.08.2010
|
jednatel |
16.04.2008 |
Adresa: |
76001, 4248821, Zlín, Polní, 4583 |
|
Richard Kovaříček
|
Neaktivní
od 18.08.2010
|
jednatel |
16.04.2008 |
Adresa: |
76502, 4146263, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Svobodova, 1312, Svobodova 1312, 76502 Otrokovice |
|
Kristýna Solařová
|
Neaktivní
od 18.08.2010
|
jednatel |
16.04.2008 |
Adresa: |
76005, 4248821, Zlín, Zlín, Zlín, Polní, 4583, Polní 4583, 76005 Zlín |
|