Ing. VLASTIMIL SUCHÁČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.03.2020 |
Adresa: |
75612, 17084814, Vsetín, Lačnov, Lačnov, 104 |
|
Ing. VLASTIMIL SUCHÁČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.03.2020 |
Adresa: |
75612, 17084814, Vsetín, Lačnov, Lačnov, 104, č.p. 104, 75612 Lačnov |
|
Mgr. DAVID DOČKAL
|
Aktivní
|
jednatel |
05.12.2013 |
Adresa: |
60200, 19099886, Brno, Brno-město, Údolní, 599, 37 |
|
Mgr. DAVID DOČKAL
|
Aktivní
|
jednatel |
05.12.2013 |
Adresa: |
60200, 19099886, Brno-město, Brno, Brno-město, Údolní, 599, 37, Údolní 599/37, Brno-město, 60200 Brno |
|
PAVLA BALÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
68712, 4894715, Kněžpole, Kněžpole, 79 |
|
Ing. IGOR BALÁK
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
68712, 4894715, Kněžpole, Kněžpole, 79 |
|
PAVLA BALÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
68712, 4894715, Uherské Hradiště, Kněžpole, Kněžpole, 79, č.p. 79, 68712 Kněžpole |
|
Ing. IGOR BALÁK
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
68712, 4894715, Uherské Hradiště, Kněžpole, Kněžpole, 79, č.p. 79, 68712 Kněžpole |
|
VERONIKA RICHTEROVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2020
|
jednatel |
29.06.2015 |
Adresa: |
66451, 27733530, Šlapanice, Šlapanice, Riegrova, 1797, 50 |
|
VERONIKA RICHTEROVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2020
|
jednatel |
29.06.2015 |
Adresa: |
66451, 27733530, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Riegrova, 1797, 50, Riegrova 1797/50, 66451 Šlapanice |
|
VERONIKA RICHTEROVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2015
|
jednatel |
18.06.2015 |
Adresa: |
66451, 24088846, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Nádražní, 1154, 39 |
|
VERONIKA RICHTEROVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2015
|
jednatel |
18.06.2015 |
Adresa: |
66451, 24088846, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Nádražní, 1154, 39, Nádražní 1154/39, 66451 Šlapanice |
|
PETR VIRZOVSKÝ
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
jednatel |
05.12.2013 |
Adresa: |
60200, 25089234, Brno, Ponava, Kabátníkova, 575, 9 |
|
PETR VIRZOVSKÝ
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
jednatel |
05.12.2013 |
Adresa: |
60200, 25089234, Brno-město, Brno, Ponava, Kabátníkova, 575, 9, Kabátníkova 575/9, Ponava, 60200 Brno |
|
Petr Virzovský
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
01.09.2011 |
Adresa: |
61200, 25089234, Brno, Kabátníkova, 575, 9 |
|
PETR VIRZOVSKÝ
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
01.09.2011 |
Adresa: |
60200, 25089234, Brno-město, Brno, Ponava, Kabátníkova, 575, 9, Kabátníkova 575/9, Ponava, 60200 Brno |
|
Petr Virzovský
|
Neaktivní
od 01.09.2011
|
jednatel |
20.06.2008 |
Adresa: |
61600, Brno, Fandrlíkova, 2103/1 |
|
Ladislav Dočkal
|
Neaktivní
od 16.01.2013
|
jednatel |
20.06.2008 |
Adresa: |
60200, 19099886, Brno, Údolní, 599/37 |
|
Mgr. David Dočkal
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
20.06.2008 |
Adresa: |
60200, 19099886, Brno, Údolní, 599/37 |
|
Petr Virzovský
|
Neaktivní
od 01.09.2011
|
jednatel |
20.06.2008 |
Adresa: |
61600, 19598491, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Fanderlíkova, 2103, 1, Fanderlíkova 2103/1, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ladislav Dočkal
|
Neaktivní
od 16.01.2013
|
jednatel |
20.06.2008 |
Adresa: |
60200, 19099886, Brno-město, Brno, Brno-město, Údolní, 599, 37, Údolní 599/37, Brno-město, 60200 Brno |
|
Mgr. DAVID DOČKAL
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
20.06.2008 |
Adresa: |
60200, 19099886, Brno-město, Brno, Brno-město, Údolní, 599, 37, Údolní 599/37, Brno-město, 60200 Brno |
|