Ing. RADIM DUNDÁLEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.12.2020 |
Adresa: |
63800, 27354075, Brno-město, Brno, Lesná, Dusíkova, 906, 41 |
|
Ing. RADIM DUNDÁLEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.12.2020 |
Adresa: |
63800, 27354075, Brno-město, Brno, Lesná, Dusíkova, 906, 41, Dusíkova 906/41, Lesná, 63800 Brno |
|
PharmDr. JAN ŠTĚPÁNEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
08.07.2020 |
Adresa: |
63800, 27354041, Brno-město, Brno, Lesná, Dusíkova, 906, 35 |
|
Ing. JAN PATOČKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.07.2020 |
Adresa: |
63800, 27354075, Brno-město, Brno, Lesná, Dusíkova, 906, 41 |
|
PharmDr. JAN ŠTĚPÁNEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
08.07.2020 |
Adresa: |
63800, 27354041, Brno-město, Brno, Lesná, Dusíkova, 906, 35, Dusíkova 906/35, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. JAN PATOČKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.07.2020 |
Adresa: |
63800, 27354075, Brno-město, Brno, Lesná, Dusíkova, 906, 41, Dusíkova 906/41, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. RADIM DUNDÁLEK
|
Neaktivní
od 16.12.2020
|
předseda výboru |
08.07.2020 |
Adresa: |
76701, 28286235, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Kotojedská, 434, 17d |
|
Ing. RADIM DUNDÁLEK
|
Neaktivní
od 16.12.2020
|
předseda výboru |
08.07.2020 |
Adresa: |
76701, 28286235, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Kotojedská, 434, 17d, Kotojedská 434/17d, 76701 Kroměříž |
|
Ing. RADIM DUNDÁLEK
|
Neaktivní
od 08.07.2020
|
předseda výboru |
04.08.2017 |
Adresa: |
76701, 28286235, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Kotojedská, 434, 17d |
|
Ing. RADIM DUNDÁLEK
|
Neaktivní
od 08.07.2020
|
předseda výboru |
04.08.2017 |
Adresa: |
76701, 28286235, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Kotojedská, 434, 17d, Kotojedská 434/17d, 76701 Kroměříž |
|
Ing. RADIM DUNDÁLEK
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
předseda výboru |
09.12.2015 |
Adresa: |
76701, 28286235, Kroměříž, Kroměříž, Kotojedská, 434, 17D |
|
PharmDr. JAN ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 08.07.2020
|
místopředseda výboru |
09.12.2015 |
Adresa: |
63800, 27354041, Brno, Lesná, Dusíkova, 906, 35 |
|
Ing. JAN PATOČKA
|
Neaktivní
od 08.07.2020
|
člen výboru |
09.12.2015 |
Adresa: |
63800, 27354075, Brno, Lesná, Dusíkova, 906, 41 |
|
Ing. RADIM DUNDÁLEK
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
předseda výboru |
09.12.2015 |
Adresa: |
76701, 28286235, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Kotojedská, 434, 17d, Kotojedská 434/17d, 76701 Kroměříž |
|
PharmDr. JAN ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 08.07.2020
|
místopředseda výboru |
09.12.2015 |
Adresa: |
63800, 27354041, Brno-město, Brno, Lesná, Dusíkova, 906, 35, Dusíkova 906/35, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. JAN PATOČKA
|
Neaktivní
od 08.07.2020
|
člen výboru |
09.12.2015 |
Adresa: |
63800, 27354075, Brno-město, Brno, Lesná, Dusíkova, 906, 41, Dusíkova 906/41, Lesná, 63800 Brno |
|
Mgr. Petr Mikita
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
předseda výboru |
05.10.2011 |
Adresa: |
79852, 10619771, Šubířov, Chobyně, 147 |
|
Ing. JAN PATOČKA
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
místopředseda výboru |
05.10.2011 |
Adresa: |
63800, 27354075, Brno, Lesná, Dusíkova, 906, 41 |
|
PharmDr. JAN ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
člen výboru |
05.10.2011 |
Adresa: |
63800, 27354041, Brno, Lesná, Dusíkova, 906, 35 |
|
Mgr. Petr Mikita
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
předseda výboru |
05.10.2011 |
Adresa: |
79852, 10619771, Prostějov, Šubířov, Chobyně, 147, Chobyně 147, 79852 Šubířov |
|
Ing. JAN PATOČKA
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
místopředseda výboru |
05.10.2011 |
Adresa: |
63800, 27354075, Brno-město, Brno, Lesná, Dusíkova, 906, 41, Dusíkova 906/41, Lesná, 63800 Brno |
|
PharmDr. JAN ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
člen výboru |
05.10.2011 |
Adresa: |
63800, 27354041, Brno-město, Brno, Lesná, Dusíkova, 906, 35, Dusíkova 906/35, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. Šárka Kotulánová
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
předseda výboru |
04.07.2008 |
Adresa: |
61700, 19397321, Brno, Schwaigrova, 654/1 |
|
Mgr. Petr Mikita
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
místopředseda výboru |
04.07.2008 |
Adresa: |
61200, 19712197, Brno, Tererova, 1870/9 |
|
Lenka Nedomová
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
člen výboru |
04.07.2008 |
Adresa: |
68001, 15271293, Boskovice, Kollárova, 1289/5 |
|
Ing. Šárka Kotulánová
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
předseda výboru |
04.07.2008 |
Adresa: |
61700, 19397321, Brno-město, Brno, Komárov, Schwaigrova, 654, 1, Schwaigrova 654/1, Komárov, 61700 Brno |
|
Mgr. Petr Mikita
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
místopředseda výboru |
04.07.2008 |
Adresa: |
61200, 19712197, Brno-město, Brno, Královo Pole, Tererova, 1870, 9, Tererova 1870/9, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Lenka Nedomová
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
člen výboru |
04.07.2008 |
Adresa: |
68001, 15271293, Blansko, Boskovice, Boskovice, Kollárova, 1289, 5, Kollárova 1289/5, 68001 Boskovice |
|