ZBYNĚK RADKOVIČ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2022 |
Adresa: |
69142, 10128077, Břeclav, Valtice, Valtice, Mikulovská, 166 |
|
ZBYNĚK RADKOVIČ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2022 |
Adresa: |
69142, 10128077, Břeclav, Valtice, Valtice, Mikulovská, 166, Mikulovská 166, 69142 Valtice |
|
Ing. TOMÁŠ NEPRAŠ
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
Jednatel |
18.08.2018 |
Adresa: |
69144, 74880772, Břeclav, Lednice, Lednice, Sídl. Osvobození, 769 |
|
Ing. TOMÁŠ NEPRAŠ
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
Jednatel |
18.08.2018 |
Adresa: |
69144, 74880772, Břeclav, Lednice, Lednice, Sídl. Osvobození, 769, Sídl. Osvobození 769, 69144 Lednice |
|
Ing. TOMÁŠ NEPRAŠ
|
Neaktivní
od 18.08.2018
|
Jednatel |
27.04.2016 |
Adresa: |
69002, 18996965, Břeclav, Břeclav, Žerotínova, 785, 16 |
|
Ing. TOMÁŠ NEPRAŠ
|
Neaktivní
od 18.08.2018
|
Jednatel |
27.04.2016 |
Adresa: |
69002, 18996965, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Žerotínova, 785, 16, Žerotínova 785/16, 69002 Břeclav |
|
ĽUBOMÍR RICHTER
|
Neaktivní
od 27.04.2016
|
jednatel |
08.08.2015 |
Adresa: |
69002, 25529633, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Karla Hynka Máchy, 3218, 26 |
|
ĽUBOMÍR RICHTER
|
Neaktivní
od 27.04.2016
|
jednatel |
08.08.2015 |
Adresa: |
69002, 25529633, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Karla Hynka Máchy, 3218, 26, Karla Hynka Máchy 3218/26, 69002 Břeclav |
|
Ľubomír Richter
|
Neaktivní
od 08.08.2015
|
jednatel |
11.10.2011 |
Adresa: |
69002, 25529633, Břeclav, Karla Hynka Máchy, 3218, 26 |
|
ĽUBOMÍR RICHTER
|
Neaktivní
od 08.08.2015
|
jednatel |
11.10.2011 |
Adresa: |
69002, 25529633, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Karla Hynka Máchy, 3218, 26, Karla Hynka Máchy 3218/26, 69002 Břeclav |
|
Karel Prášil
|
Neaktivní
od 11.10.2011
|
jednatel |
25.06.2008 |
Adresa: |
69002, 19002688, Břeclav, Chodská, 1389/10 |
|
KAREL PRÁŠIL
|
Neaktivní
od 11.10.2011
|
jednatel |
25.06.2008 |
Adresa: |
69002, 19002688, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Chodská, 1389, 10, Chodská 1389/10, 69002 Břeclav |
|