RADEK VAVERKA
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
69102, 10139753, Břeclav, Velké Bílovice, Velké Bílovice, U Školky, 366 |
|
RADEK VAVERKA
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
69102, 10139753, Břeclav, Velké Bílovice, Velké Bílovice, U Školky, 366, U Školky 366, 69102 Velké Bílovice |
|
RADEK VAVERKA
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
jednatel |
29.11.2013 |
Adresa: |
69105, 10191887, Zaječí, Zaječí, Školní, 401 |
|
RADEK VAVERKA
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
jednatel |
29.11.2013 |
Adresa: |
69105, 10191887, Břeclav, Zaječí, Zaječí, Školní, 401, Školní 401, 69105 Zaječí |
|
JAN VAVERKA
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
jednatel |
26.11.2013 |
Adresa: |
69105, 10191593, Zaječí, Zaječí, Dlážděná, 372 |
|
JAN VAVERKA
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
jednatel |
26.11.2013 |
Adresa: |
69105, 10191593, Břeclav, Zaječí, Zaječí, Dlážděná, 372, Dlážděná 372, 69105 Zaječí |
|
Radek Vaverka
|
Neaktivní
od 29.11.2013
|
jednatel |
26.02.2009 |
Adresa: |
10191887, Zaječí, Školní, 401 |
|
RADEK VAVERKA
|
Neaktivní
od 29.11.2013
|
jednatel |
26.02.2009 |
Adresa: |
69105, 10191887, Břeclav, Zaječí, Zaječí, Školní, 401, Školní 401, 69105 Zaječí |
|
Jana Švecová
|
Neaktivní
od 04.04.2013
|
jednatel |
27.06.2008 |
Adresa: |
69124, 10072004, Přibice, 19 |
|
Jana Švecová
|
Neaktivní
od 04.04.2013
|
jednatel |
27.06.2008 |
Adresa: |
69124, 10072004, Brno-venkov, Přibice, Přibice, 19, č.p. 19, 69124 Přibice |
|