Ing. MILAN ÚLEHLA
|
Neaktivní
od 19.11.2021
|
jednatel |
08.01.2016 |
Adresa: |
76001, 4219678, Zlín, Zlín, Osvoboditelů, 1369 |
|
Ing. MILAN ÚLEHLA
|
Neaktivní
od 19.11.2021
|
jednatel |
08.01.2016 |
Adresa: |
76001, 4219678, Zlín, Zlín, Zlín, Osvoboditelů, 1369, Osvoboditelů 1369, 76001 Zlín |
|
Pavel Šenkyřík
|
Neaktivní
od 23.01.2014
|
jednatel |
20.09.2010 |
Adresa: |
14000, 21947546, Praha 4, Nad Studánkou, 880, 5 |
|
Pavel Šenkyřík
|
Neaktivní
od 23.01.2014
|
jednatel |
20.09.2010 |
Adresa: |
14000, 21947546, Praha, Nusle, Nad studánkou, 880, 5, Nad studánkou 880/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Eva Křížková
|
Neaktivní
od 20.09.2010
|
jednatel |
21.07.2008 |
Adresa: |
76315, 3971058, Slušovice, Dostihová, 472 |
|
Ing. Milan Úlehla
|
Neaktivní
od 08.01.2016
|
jednatel |
21.07.2008 |
Adresa: |
76001, 4219678, Zlín, Osvoboditelů, 1369 |
|
Eva Křížková
|
Neaktivní
od 20.09.2010
|
jednatel |
21.07.2008 |
Adresa: |
76315, 3971058, Zlín, Slušovice, Slušovice, Dostihová, 472, Dostihová 472, 76315 Slušovice |
|
Ing. MILAN ÚLEHLA
|
Neaktivní
od 08.01.2016
|
jednatel |
21.07.2008 |
Adresa: |
76001, 4219678, Zlín, Zlín, Zlín, Osvoboditelů, 1369, Osvoboditelů 1369, 76001 Zlín |
|