Ing. MAREK VINTER
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
63900, 26501783, Brno-město, Brno, Štýřice, Vídeňská, 849, 13 |
|
Ing. MAREK VINTER
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
63900, 26501783, Brno-město, Brno, Štýřice, Vídeňská, 849, 13, Vídeňská 849/13, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. arch. RADOSLAV KOBZA
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
63400, 19485239, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Rybnická, 487, 51a |
|
Ing. arch. RADOSLAV KOBZA
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
63400, 19485239, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Rybnická, 487, 51a, Rybnická 487/51a, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ing. MAREK VINTER
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
01.12.2013 |
Adresa: |
63900, 26501783, Brno, Štýřice, Vídeňská, 849, 13 |
|
Ing. MAREK VINTER
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
01.12.2013 |
Adresa: |
63900, 26501783, Brno-město, Brno, Štýřice, Vídeňská, 849, 13, Vídeňská 849/13, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. arch. RADOSLAV KOBZA
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
08.10.2013 |
Adresa: |
63400, 19485239, Brno, Nový Lískovec, Rybnická, 487, 51a |
|
Ing. arch. RADOSLAV KOBZA
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
08.10.2013 |
Adresa: |
63400, 19485239, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Rybnická, 487, 51a, Rybnická 487/51a, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ing. arch. Radoslav Kobza
|
Neaktivní
od 08.10.2013
|
jednatel |
29.04.2009 |
Adresa: |
63400, 19485239, Brno, Rybnická, 487/51a |
|
Ing. arch. RADOSLAV KOBZA
|
Neaktivní
od 08.10.2013
|
jednatel |
29.04.2009 |
Adresa: |
63400, 19485239, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Rybnická, 487, 51a, Rybnická 487/51a, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ing. Josef Kavalec
|
Neaktivní
od 29.04.2009
|
jednatel |
23.09.2008 |
Adresa: |
60200, 19746954, Brno, Kabátníkova, 2 |
|
Ing. Marek Vinter
|
Neaktivní
od 01.12.2013
|
jednatel |
23.09.2008 |
Adresa: |
63900, 26501783, Brno, Vídeňská, 849/13 |
|
Ing. Josef Kavalec
|
Neaktivní
od 29.04.2009
|
jednatel |
23.09.2008 |
Adresa: |
60200, 19746954, Brno-město, Brno, Ponava, Kabátníkova, 105, 2, Kabátníkova 105/2, Ponava, 60200 Brno |
|
Ing. MAREK VINTER
|
Neaktivní
od 01.12.2013
|
jednatel |
23.09.2008 |
Adresa: |
63900, 26501783, Brno-město, Brno, Štýřice, Vídeňská, 849, 13, Vídeňská 849/13, Štýřice, 63900 Brno |
|