BOHUMIL DOVRTĚL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
29.02.2024 |
Adresa: |
76005, 27533875, Zlín, Zlín, Zlín, Na Honech I, 5539, Na Honech I 5539, 76005 Zlín |
|
LUKÁŠ KILHOF
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.02.2024 |
Adresa: |
76005, 27533875, Zlín, Zlín, Zlín, Na Honech I, 5539, Na Honech I 5539, 76005 Zlín |
|
Ing. ONDŘEJ ČECHMAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.02.2024 |
Adresa: |
76005, 27533875, Zlín, Zlín, Zlín, Na Honech I, 5539, Na Honech I 5539, 76005 Zlín |
|
BOHUMIL DOVRTĚL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
25.01.2019 |
Adresa: |
76005, 27533875, Zlín, Zlín, Zlín, Na Honech I, 5539 |
|
LUKÁŠ KILHOF
|
Aktivní
|
člen výboru |
25.01.2019 |
Adresa: |
76005, 27533875, Zlín, Zlín, Zlín, Na Honech I, 5539 |
|
Ing. ONDŘEJ ČECHMAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
25.01.2019 |
Adresa: |
76005, 27533875, Zlín, Zlín, Zlín, Na Honech I, 5539 |
|
BOHUMIL DOVRTĚL
|
Neaktivní
od 29.02.2024
|
předseda výboru |
25.01.2019 |
Adresa: |
76005, 27533875, Zlín, Zlín, Zlín, Na Honech I, 5539, Na Honech I 5539, 76005 Zlín |
|
LUKÁŠ KILHOF
|
Neaktivní
od 29.02.2024
|
člen výboru |
25.01.2019 |
Adresa: |
76005, 27533875, Zlín, Zlín, Zlín, Na Honech I, 5539, Na Honech I 5539, 76005 Zlín |
|
Ing. ONDŘEJ ČECHMAN
|
Neaktivní
od 29.02.2024
|
člen výboru |
25.01.2019 |
Adresa: |
76005, 27533875, Zlín, Zlín, Zlín, Na Honech I, 5539, Na Honech I 5539, 76005 Zlín |
|
BOHUMIL DOVRTĚL
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
Předseda výboru |
30.10.2013 |
Adresa: |
76005, 27533875, Zlín, Zlín, Na Honech I, 5539 |
|
PAVEL KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
Člen výboru |
30.10.2013 |
Adresa: |
76312, 3957926, Vizovice, Vizovice, Růžová, 998 |
|
ONDŘEJ ČECHMAN
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
Člen výboru |
30.10.2013 |
Adresa: |
76005, 27533875, Zlín, Zlín, Na Honech I, 5539 |
|
BOHUMIL DOVRTĚL
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
Předseda výboru |
30.10.2013 |
Adresa: |
76005, 27533875, Zlín, Zlín, Zlín, Na Honech I, 5539, Na Honech I 5539, 76005 Zlín |
|
PAVEL KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
Člen výboru |
30.10.2013 |
Adresa: |
76312, 3957926, Zlín, Vizovice, Vizovice, Růžová, 998, Růžová 998, 76312 Vizovice |
|
ONDŘEJ ČECHMAN
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
Člen výboru |
30.10.2013 |
Adresa: |
76005, 27533875, Zlín, Zlín, Zlín, Na Honech I, 5539, Na Honech I 5539, 76005 Zlín |
|
Bohumil Dovrtěl
|
Neaktivní
od 30.10.2013
|
předseda výboru |
04.11.2008 |
Adresa: |
76005, 27533875, Zlín, Na honech I, 5539 |
|
Pavel Kovář
|
Neaktivní
od 30.10.2013
|
člen výboru |
04.11.2008 |
Adresa: |
76005, 27533875, Zlín, Na honech I, 5539 |
|
Ing. Ondřej Čechman
|
Neaktivní
od 30.10.2013
|
člen výboru |
04.11.2008 |
Adresa: |
76005, 4248252, Zlín, Javorová, 4519 |
|
BOHUMIL DOVRTĚL
|
Neaktivní
od 30.10.2013
|
předseda výboru |
04.11.2008 |
Adresa: |
76005, 27533875, Zlín, Zlín, Zlín, Na Honech I, 5539, Na Honech I 5539, 76005 Zlín |
|
Pavel Kovář
|
Neaktivní
od 30.10.2013
|
člen výboru |
04.11.2008 |
Adresa: |
76005, 27533875, Zlín, Zlín, Zlín, Na Honech I, 5539, Na Honech I 5539, 76005 Zlín |
|
Ing. Ondřej Čechman
|
Neaktivní
od 30.10.2013
|
člen výboru |
04.11.2008 |
Adresa: |
76005, 4248252, Zlín, Zlín, Zlín, Javorová, 4519, Javorová 4519, 76005 Zlín |
|