ZUZANA KRÁTKÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
09.07.2023 |
Adresa: |
68304, 532908, Vyškov, Drnovice, Drnovice, 138, č.p. 138, 68304 Drnovice |
|
ZUZANA MRÁZKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
21.02.2020 |
Adresa: |
68304, 532908, Vyškov, Drnovice, Drnovice, 138 |
|
MAREK LATOCHA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.05.2018 |
Adresa: |
68201, 13904388, Vyškov, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 628, 15 |
|
MAREK LATOCHA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.05.2018 |
Adresa: |
68201, 13904388, Vyškov, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 628, 15, Sídliště Osvobození 628/15, Dědice, 68201 Vyškov |
|
HELENA LANGOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
13.04.2015 |
Adresa: |
68301, 478920, Tučapy, Tučapy, 91 |
|
HELENA LANGOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
13.04.2015 |
Adresa: |
68301, 478920, Vyškov, Tučapy, Tučapy, 91, č.p. 91, 68301 Tučapy |
|
ZUZANA MRÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2023
|
místopředseda představenstva |
21.02.2020 |
Adresa: |
68304, 532908, Vyškov, Drnovice, Drnovice, 138, č.p. 138, 68304 Drnovice |
|
MAREK LATOCHA
|
Neaktivní
od 11.05.2018
|
předseda představenstva |
13.04.2015 |
Adresa: |
68201, 13902989, Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého, 480, 63 |
|
ZUZANA MRÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2020
|
místopředseda představenstva |
13.04.2015 |
Adresa: |
68201, 13902971, Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého, 479, 65 |
|
MAREK LATOCHA
|
Neaktivní
od 11.05.2018
|
předseda představenstva |
13.04.2015 |
Adresa: |
68201, 13902989, Vyškov, Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého, 480, 63, Víta Nejedlého 480/63, Dědice, 68201 Vyškov |
|
ZUZANA MRÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2020
|
místopředseda představenstva |
13.04.2015 |
Adresa: |
68201, 13902971, Vyškov, Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého, 479, 65, Víta Nejedlého 479/65, Dědice, 68201 Vyškov |
|
Michal Vacek
|
Neaktivní
od 13.04.2015
|
předseda představenstva |
05.03.2012 |
Adresa: |
69176, 10108661, Šitbořice, Karpaty I., 389 |
|
MAREK LATOCHA
|
Neaktivní
od 13.04.2015
|
místopředseda představenstva |
05.03.2012 |
Adresa: |
68201, 13902989, Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého, 480, 63 |
|
Michal Vacek
|
Neaktivní
od 13.04.2015
|
předseda představenstva |
05.03.2012 |
Adresa: |
69176, 10108661, Břeclav, Šitbořice, Šitbořice, Karpaty I., 389, Karpaty I. 389, 69176 Šitbořice |
|
MAREK LATOCHA
|
Neaktivní
od 13.04.2015
|
místopředseda představenstva |
05.03.2012 |
Adresa: |
68201, 13902989, Vyškov, Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého, 480, 63, Víta Nejedlého 480/63, Dědice, 68201 Vyškov |
|
Ing. Tomáš Brunclík
|
Neaktivní
od 05.03.2012
|
předseda družstva |
16.10.2008 |
Adresa: |
68201, 13902971, Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého, 479/65 |
|
Ing. Martin Peša
|
Neaktivní
od 05.03.2012
|
místopředseda družstva |
16.10.2008 |
Adresa: |
68201, 13902989, Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého, 480/63 |
|
Ing. Tomáš Brunclík
|
Neaktivní
od 05.03.2012
|
předseda družstva |
16.10.2008 |
Adresa: |
68201, 13902971, Vyškov, Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého, 479, 65, Víta Nejedlého 479/65, Dědice, 68201 Vyškov |
|
Ing. Martin Peša
|
Neaktivní
od 05.03.2012
|
místopředseda družstva |
16.10.2008 |
Adresa: |
68201, 13902989, Vyškov, Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého, 480, 63, Víta Nejedlého 480/63, Dědice, 68201 Vyškov |
|