ZDEŇKA ČTVERÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2017
|
člen představenstva |
21.07.2016 |
Adresa: |
66603, 24609871, Brno-venkov, Hradčany, Hradčany, Tišnovská, 118 |
|
ZDEŇKA ZEMÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2017
|
člen představenstva |
21.07.2016 |
Adresa: |
66603, 24609871, Brno-venkov, Hradčany, Hradčany, Tišnovská, 118 |
|
PETRA ČTVERÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2017
|
člen představenstva |
21.07.2016 |
Adresa: |
66603, 25194429, Brno-venkov, Hradčany, Hradčany, Luční, 168 |
|
ZDEŇKA ČTVERÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2017
|
člen představenstva |
21.07.2016 |
Adresa: |
66603, 24609871, Brno-venkov, Hradčany, Hradčany, Tišnovská, 118, Tišnovská 118, 66603 Hradčany |
|
ZDEŇKA ZEMÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2017
|
člen představenstva |
21.07.2016 |
Adresa: |
66603, 24609871, Brno-venkov, Hradčany, Hradčany, Tišnovská, 118, Tišnovská 118, 66603 Hradčany |
|
PETRA ČTVERÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2017
|
člen představenstva |
21.07.2016 |
Adresa: |
66603, 25194429, Brno-venkov, Hradčany, Hradčany, Luční, 168, Luční 168, 66603 Hradčany |
|
Ing. FRANTIŠEK ČTVERÁK
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
předseda představenstva |
19.12.2015 |
Adresa: |
66603, 24609871, Brno-venkov, Hradčany, Hradčany, Tišnovská, 118 |
|
Ing. FRANTIŠEK ČTVERÁK
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
předseda představenstva |
19.12.2015 |
Adresa: |
66603, 24609871, Brno-venkov, Hradčany, Hradčany, Tišnovská, 118, Tišnovská 118, 66603 Hradčany |
|
Ing. František Čtverák
|
Neaktivní
od 19.12.2015
|
předseda představenstva |
19.11.2008 |
Adresa: |
66603, 24609871, Hradčany, Tišnovská, 118 |
|
Zdeňka Čtveráková
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
člen představenstva |
19.11.2008 |
Adresa: |
66603, 24609871, Hradčany, Tišnovská, 118 |
|
Zdeňka Zemánková
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
člen představenstva |
19.11.2008 |
Adresa: |
66603, 24609871, Hradčany, Tišnovská, 118 |
|
Petra Čtveráková
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
člen představenstva |
19.11.2008 |
Adresa: |
66603, Hradčany, Luční, 168 |
|
Ing. FRANTIŠEK ČTVERÁK
|
Neaktivní
od 19.12.2015
|
předseda představenstva |
19.11.2008 |
Adresa: |
66603, 24609871, Brno-venkov, Hradčany, Hradčany, Tišnovská, 118, Tišnovská 118, 66603 Hradčany |
|
ZDEŇKA ČTVERÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
člen představenstva |
19.11.2008 |
Adresa: |
66603, 24609871, Brno-venkov, Hradčany, Hradčany, Tišnovská, 118, Tišnovská 118, 66603 Hradčany |
|
ZDEŇKA ZEMÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
člen představenstva |
19.11.2008 |
Adresa: |
66603, 24609871, Brno-venkov, Hradčany, Hradčany, Tišnovská, 118, Tišnovská 118, 66603 Hradčany |
|
PETRA ČTVERÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
člen představenstva |
19.11.2008 |
Adresa: |
66603, 25194429, Brno-venkov, Hradčany, Hradčany, Luční, 168, Luční 168, 66603 Hradčany |
|