PAVEL SEDLÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.04.2019 |
Adresa: |
28522, 11647370, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Mládeže, 592 |
|
PAVEL SEDLÁK
|
Neaktivní
od 30.08.2023
|
jednatel |
09.04.2019 |
Adresa: |
28522, 11647370, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Mládeže, 592, Mládeže 592, 28522 Zruč nad Sázavou |
|
MIROSLAV KAŇKA
|
Neaktivní
od 09.04.2019
|
jednatel |
14.03.2013 |
Adresa: |
67401, 18738168, Třebíč, Borovina, Okružní, 904, 34 |
|
MIROSLAV KAŇKA
|
Neaktivní
od 09.04.2019
|
jednatel |
14.03.2013 |
Adresa: |
67401, 18738168, Třebíč, Třebíč, Borovina, Okružní, 904, 34, Okružní 904/34, Borovina, 67401 Třebíč |
|
Mgr. Miroslav Kaňka
|
Neaktivní
od 14.03.2013
|
jednatel |
19.11.2008 |
Adresa: |
67401, 18742491, Třebíč, Hilbertova, 336/12 |
|
Bc. Jan Sadílek
|
Neaktivní
od 10.06.2013
|
jednatel |
19.11.2008 |
Adresa: |
67401, Třebíč, Jaroslava Haška, 665/8 |
|
Mgr. Miroslav Kaňka
|
Neaktivní
od 14.03.2013
|
jednatel |
19.11.2008 |
Adresa: |
67401, 18742491, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Hilbertova, 336, 12, Hilbertova 336/12, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
Bc. Jan Sadílek
|
Neaktivní
od 10.06.2013
|
jednatel |
19.11.2008 |
Adresa: |
665/8, Třebíč, Jaroslava Haška, 67401, Jaroslava Haška 665/8, 67401 Třebíč, Česká republika |
|