IVO LUKEŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.11.2018 |
Adresa: |
64300, 27539679, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837, 42 |
|
IVO LUKEŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.11.2018 |
Adresa: |
64300, 27539679, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837, 42, Jánošíkova 837/42, Chrlice, 64300 Brno |
|
ROMAN PŘIKRYL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.03.2017 |
Adresa: |
64300, 27539687, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837, 44 |
|
ERIK HAKL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
03.03.2017 |
Adresa: |
64300, 27539652, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837, 40 |
|
TOMÁŠ HÁNL
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.03.2017 |
Adresa: |
64300, 27539687, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837, 44 |
|
TOMÁŠ MIKULÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.03.2017 |
Adresa: |
64300, 27539687, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837, 44 |
|
ROMAN PŘIKRYL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.03.2017 |
Adresa: |
64300, 27539687, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837, 44, Jánošíkova 837/44, Chrlice, 64300 Brno |
|
ERIK HAKL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
03.03.2017 |
Adresa: |
64300, 27539652, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837, 40, Jánošíkova 837/40, Chrlice, 64300 Brno |
|
TOMÁŠ HÁNL
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.03.2017 |
Adresa: |
64300, 27539687, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837, 44, Jánošíkova 837/44, Chrlice, 64300 Brno |
|
TOMÁŠ MIKULÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.03.2017 |
Adresa: |
64300, 27539687, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837, 44, Jánošíkova 837/44, Chrlice, 64300 Brno |
|
JAROSLAV GOTTWALD
|
Neaktivní
od 21.11.2018
|
člen výboru |
03.03.2017 |
Adresa: |
64300, 27539679, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837, 42 |
|
JAROSLAV GOTTWALD
|
Neaktivní
od 21.11.2018
|
člen výboru |
03.03.2017 |
Adresa: |
64300, 27539679, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837, 42, Jánošíkova 837/42, Chrlice, 64300 Brno |
|
RADEK CHVÁTAL
|
Neaktivní
od 03.03.2017
|
předseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
64300, 27539687, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837, 44 |
|
Mgr. TOMÁŠ HÁNL
|
Neaktivní
od 03.03.2017
|
místopředseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
64300, 27539687, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837, 44 |
|
MICHAL HORKÝ
|
Neaktivní
od 03.03.2017
|
člen výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
62800, 19435444, Brno-město, Brno, Líšeň, Strnadova, 2391, 6 |
|
RADEK CHVÁTAL
|
Neaktivní
od 03.03.2017
|
předseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
64300, 27539687, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837, 44, Jánošíkova 837/44, Chrlice, 64300 Brno |
|
Mgr. TOMÁŠ HÁNL
|
Neaktivní
od 03.03.2017
|
místopředseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
64300, 27539687, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837, 44, Jánošíkova 837/44, Chrlice, 64300 Brno |
|
MICHAL HORKÝ
|
Neaktivní
od 03.03.2017
|
člen výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
62800, 19435444, Brno-město, Brno, Líšeň, Strnadova, 2391, 6, Strnadova 2391/6, Líšeň, 62800 Brno |
|
MICHAL HORKÝ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
člen |
31.03.2016 |
Adresa: |
62800, 19435444, Brno-město, Brno, Líšeň, Strnadova, 2391, 6 |
|
MICHAL HORKÝ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
člen |
31.03.2016 |
Adresa: |
62800, 19435444, Brno-město, Brno, Líšeň, Strnadova, 2391, 6, Strnadova 2391/6, Líšeň, 62800 Brno |
|
Michal Horký
|
Neaktivní
od 31.03.2016
|
člen |
19.12.2008 |
Adresa: |
64300, 27539687, Brno, Jánošíkova, 837/44 |
|
Radek Chvátal
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
předseda |
19.12.2008 |
Adresa: |
62800, 19435428, Brno, Strnadova, 2389/4 |
|
Mgr. Tomáš Hánl
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
místopředseda |
19.12.2008 |
Adresa: |
70030, 3237061, Ostrava, Dubina, Václava Košaře, 96/13 |
|
Michal Horký
|
Neaktivní
od 31.03.2016
|
člen |
19.12.2008 |
Adresa: |
64300, 27539687, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837, 44, Jánošíkova 837/44, Chrlice, 64300 Brno |
|
Radek Chvátal
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
předseda |
19.12.2008 |
Adresa: |
62800, 19435428, Brno-město, Brno, Líšeň, Strnadova, 2389, 4, Strnadova 2389/4, Líšeň, 62800 Brno |
|
Mgr. Tomáš Hánl
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
místopředseda |
19.12.2008 |
Adresa: |
70030, 3237061, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Václava Košaře, 96, 13, Václava Košaře 96/13, Dubina, 70030 Ostrava |
|