MARTIN KOŽOUŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
68001, 15278271, Blansko, Boskovice, Boskovice, Gagarinova, 1983, 71 |
|
MARTIN KOŽOUŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
68001, 15278271, Blansko, Boskovice, Boskovice, Gagarinova, 1983, 71, Gagarinova 1983/71, 68001 Boskovice |
|
MOJMÍR PEČINKA
|
Neaktivní
od 17.09.2018
|
jednatel |
06.12.2017 |
Adresa: |
68001, 15275957, Blansko, Boskovice, Boskovice, Otakara Kubína, 1751, 2 |
|
MOJMÍR PEČINKA
|
Neaktivní
od 17.09.2018
|
jednatel |
06.12.2017 |
Adresa: |
68001, 15275957, Blansko, Boskovice, Boskovice, Otakara Kubína, 1751, 2, Otakara Kubína 1751/2, 68001 Boskovice |
|
MOJMÍR PEČINKA
|
Neaktivní
od 06.12.2017
|
jednatel |
09.12.2015 |
Adresa: |
68001, 15262952, Blansko, Boskovice, Boskovice, Janáčkova, 462, 9 |
|
MOJMÍR PEČINKA
|
Neaktivní
od 06.12.2017
|
jednatel |
09.12.2015 |
Adresa: |
68001, 15262952, Blansko, Boskovice, Boskovice, Janáčkova, 462, 9, Janáčkova 462/9, 68001 Boskovice |
|
MOJMÍR PEČINKA
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
68001, 15264572, Boskovice, Boskovice, Plačkova, 621, 31 |
|
MOJMÍR PEČINKA
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
68001, 15264572, Blansko, Boskovice, Boskovice, Plačkova, 621, 31, Plačkova 621/31, 68001 Boskovice |
|
Mojmír Pečinka
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
jednatel |
08.12.2008 |
Adresa: |
68001, 15264572, Boskovice, Plačkova, 621/31 |
|
Martin Kožoušek
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
08.12.2008 |
Adresa: |
68001, 15278271, Boskovice, Gagarinova, 1983/71 |
|
MOJMÍR PEČINKA
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
jednatel |
08.12.2008 |
Adresa: |
68001, 15264572, Blansko, Boskovice, Boskovice, Plačkova, 621, 31, Plačkova 621/31, 68001 Boskovice |
|
MARTIN KOŽOUŠEK
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
08.12.2008 |
Adresa: |
68001, 15278271, Blansko, Boskovice, Boskovice, Gagarinova, 1983, 71, Gagarinova 1983/71, 68001 Boskovice |
|