EVA KALIVODOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
30.11.2018 |
Adresa: |
16400, 28382641, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, V Pachmance, 883 |
|
EVA KALIVODOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
30.11.2018 |
Adresa: |
16400, 28382641, Praha, Nebušice, V Pachmance, 883, V Pachmance 883, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
Ing. JANA KALIVODOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.10.2018 |
Adresa: |
16000, 22291547, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Vokovická, 685, 14 |
|
Ing. Jana Kalivodová
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.10.2018 |
Adresa: |
16000, 22291547, Praha, Vokovice, Vokovická, 685, 14, Vokovická 685/14, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
EVA KALIVODOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2018
|
předseda představenstva |
23.10.2018 |
Adresa: |
16000, 22291547, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Vokovická, 685, 14 |
|
EVA KALIVODOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2018
|
předseda představenstva |
23.10.2018 |
Adresa: |
16000, 22291547, Praha, Vokovice, Vokovická, 685, 14, Vokovická 685/14, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Petr Kalivoda
|
Neaktivní
od 23.10.2018
|
předseda představenstva |
12.03.2012 |
Adresa: |
16000, 22291547, Praha 6, Vokovická, 685, 14 |
|
Ing. Jana Kalivodová
|
Neaktivní
od 23.10.2018
|
člen představenstva |
12.03.2012 |
Adresa: |
16000, 22291547, Praha 6, Vokovická, 685, 14 |
|
Eva Kalivodová
|
Neaktivní
od 23.10.2018
|
člen představenstva |
12.03.2012 |
Adresa: |
16000, 22291547, Praha 6, Vokovická, 685, 14 |
|
Ing. Petr Kalivoda
|
Neaktivní
od 23.10.2018
|
předseda představenstva |
12.03.2012 |
Adresa: |
16000, 22291547, Praha, Vokovice, Vokovická, 685, 14, Vokovická 685/14, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Jana Kalivodová
|
Neaktivní
od 23.10.2018
|
člen představenstva |
12.03.2012 |
Adresa: |
16000, 22291547, Praha, Vokovice, Vokovická, 685, 14, Vokovická 685/14, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
EVA KALIVODOVÁ
|
Neaktivní
od 23.10.2018
|
člen představenstva |
12.03.2012 |
Adresa: |
16000, 22291547, Praha, Vokovice, Vokovická, 685, 14, Vokovická 685/14, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Petr Kalivoda
|
Neaktivní
od 12.03.2012
|
předseda představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
16000, 22291547, Praha 6, Vokovická, 685/14 |
|
Ing. Jana Kalivodová
|
Neaktivní
od 12.03.2012
|
člen představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
16000, 22291547, Praha 6, Vokovická, 685/14 |
|
Eva Kalivodová
|
Neaktivní
od 12.03.2012
|
člen představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
16000, 22291547, Praha 6, Vokovická, 685/14 |
|
Ing. Petr Kalivoda
|
Neaktivní
od 12.03.2012
|
předseda představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
16000, 22291547, Praha, Vokovice, Vokovická, 685, 14, Vokovická 685/14, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Jana Kalivodová
|
Neaktivní
od 12.03.2012
|
člen představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
16000, 22291547, Praha, Vokovice, Vokovická, 685, 14, Vokovická 685/14, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
EVA KALIVODOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2012
|
člen představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
16000, 22291547, Praha, Vokovice, Vokovická, 685, 14, Vokovická 685/14, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|