Mgr. MOJMÍR MOLÁČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.03.2024 |
Adresa: |
63500, 27588726, Brno-město, Brno, Bystrc, Chudčická, 1311, 7, Chudčická 1311/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. RADEK MRKOS
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
09.03.2024 |
Adresa: |
63500, 27588726, Brno-město, Brno, Bystrc, Chudčická, 1311, 7, Chudčická 1311/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. VLASTIMIL HANÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.03.2024 |
Adresa: |
63500, 27588734, Brno-město, Brno, Bystrc, Chudčická, 1311, 9, Chudčická 1311/9, Bystrc, 63500 Brno |
|
MOJMÍR MOLÁČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.01.2019 |
Adresa: |
63500, 27588726, Brno-město, Brno, Bystrc, Chudčická, 1311, 7 |
|
RADEK MRKOS
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
17.01.2019 |
Adresa: |
63500, 27588726, Brno-město, Brno, Bystrc, Chudčická, 1311, 7 |
|
VLASTIMIL HANÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.01.2019 |
Adresa: |
63500, 27588734, Brno-město, Brno, Bystrc, Chudčická, 1311, 9 |
|
MOJMÍR MOLÁČEK
|
Neaktivní
od 09.03.2024
|
předseda výboru |
17.01.2019 |
Adresa: |
63500, 27588726, Brno-město, Brno, Bystrc, Chudčická, 1311, 7, Chudčická 1311/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
RADEK MRKOS
|
Neaktivní
od 09.03.2024
|
místopředseda výboru |
17.01.2019 |
Adresa: |
63500, 27588726, Brno-město, Brno, Bystrc, Chudčická, 1311, 7, Chudčická 1311/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
VLASTIMIL HANÁK
|
Neaktivní
od 09.03.2024
|
člen výboru |
17.01.2019 |
Adresa: |
63500, 27588734, Brno-město, Brno, Bystrc, Chudčická, 1311, 9, Chudčická 1311/9, Bystrc, 63500 Brno |
|
KAMILA MIKOVÁ SÁKROVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2015
|
člen výboru |
23.07.2014 |
Adresa: |
63500, 27588751, Brno, Bystrc, Chudčická, 1311, 13 |
|
JITKA SCHRAMKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2015
|
člen výboru |
23.07.2014 |
Adresa: |
63500, 27588742, Brno, Bystrc, Chudčická, 1311, 11 |
|
MOJMÍR MOLÁČEK
|
Neaktivní
od 17.01.2019
|
předseda výboru |
23.07.2014 |
Adresa: |
63500, 27588726, Brno, Bystrc, Chudčická, 1311, 7 |
|
PETR KAPRÁL
|
Neaktivní
od 17.01.2019
|
místopředseda výboru |
23.07.2014 |
Adresa: |
63500, 27588751, Brno, Bystrc, Chudčická, 1311, 13 |
|
Ing PAVEL VEJNÁREK
|
Neaktivní
od 17.01.2019
|
člen výboru |
23.07.2014 |
Adresa: |
63500, 27588742, Brno, Bystrc, Chudčická, 1311, 11 |
|
KAMILA MIKOVÁ SÁKROVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2015
|
člen výboru |
23.07.2014 |
Adresa: |
63500, 27588751, Brno-město, Brno, Bystrc, Chudčická, 1311, 13, Chudčická 1311/13, Bystrc, 63500 Brno |
|
JITKA SCHRAMKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2015
|
člen výboru |
23.07.2014 |
Adresa: |
63500, 27588742, Brno-město, Brno, Bystrc, Chudčická, 1311, 11, Chudčická 1311/11, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing PAVEL VEJNÁREK
|
Neaktivní
od 17.01.2019
|
člen výboru |
23.07.2014 |
Adresa: |
63500, 27588742, Brno-město, Brno, Bystrc, Chudčická, 1311, 11, Chudčická 1311/11, Bystrc, 63500 Brno |
|
MOJMÍR MOLÁČEK
|
Neaktivní
od 17.01.2019
|
předseda výboru |
23.07.2014 |
Adresa: |
63500, 27588726, Brno-město, Brno, Bystrc, Chudčická, 1311, 7, Chudčická 1311/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
PETR KAPRÁL
|
Neaktivní
od 17.01.2019
|
místopředseda výboru |
23.07.2014 |
Adresa: |
63500, 27588751, Brno-město, Brno, Bystrc, Chudčická, 1311, 13, Chudčická 1311/13, Bystrc, 63500 Brno |
|