Ingroso s.r.o.
28926391 |
Neaktivní
od 22.05.2019
|
jednatel |
20.04.2018 |
Adresa: |
10000, 22694561, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Ke Strašnické, 50, 16 |
|
Ingroso s.r.o.
28926391 |
Neaktivní
od 22.05.2019
|
jednatel |
20.04.2018 |
Adresa: |
10000, 22694561, Praha, Strašnice, Ke Strašnické, 50, 16, Ke Strašnické 50/16, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PAVEL GRZNÁR
|
Neaktivní
od 20.04.2018
|
jednatel |
18.10.2016 |
Adresa: |
27201, 1389131, Kladno, Kladno, Kladno, náměstí starosty Pavla, 44 |
|
PAVEL GRZNÁR
|
Neaktivní
od 20.04.2018
|
jednatel |
18.10.2016 |
Adresa: |
27201, 1389131, Kladno, Kladno, Kladno, náměstí starosty Pavla, 44, náměstí starosty Pavla 44, 27201 Kladno |
|
JIŘÍ HANUŠ
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
03.11.2015 |
Adresa: |
41201, 2911256, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1710, 5 |
|
JIŘÍ HANUŠ
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
03.11.2015 |
Adresa: |
41201, 2911256, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1710, 5, Stránského 1710/5, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
JIŘÍ HANUŠ
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
jednatel |
16.01.2012 |
Adresa: |
41201, 2911256, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1710, 5 |
|
JIŘÍ HANUŠ
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
jednatel |
16.01.2012 |
Adresa: |
41201, 2911256, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 1710, 5, Stránského 1710/5, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Eliška Martišová
|
Neaktivní
od 16.01.2012
|
jednatel |
05.01.2009 |
Adresa: |
68762, 4706021, Dolní Němčí, Nivnická, 197 |
|
Eliška Martišová
|
Neaktivní
od 16.01.2012
|
jednatel |
05.01.2009 |
Adresa: |
68762, 4706021, Uherské Hradiště, Dolní Němčí, Dolní Němčí, Nivnická, 197, Nivnická 197, 68762 Dolní Němčí |
|