MARTIN KRONTORÁD
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.12.2017 |
Adresa: |
58601, 28021053, Jihlava, Jihlava, Popice, 42 |
|
MARTIN KRONTORÁD
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.12.2017 |
Adresa: |
58601, 28021053, Jihlava, Jihlava, Popice, 42, Popice 42, 58601 Jihlava |
|
PETER KLÖPFEL
|
Aktivní
|
jednatel |
01.10.2013 |
Adresa: |
73119, Zell unter Aichelberg, Kirchstrasse 10 |
|
PETER KLÖPFEL
|
Aktivní
|
jednatel |
01.10.2013 |
Adresa: |
Zell unter Aichelberg, Kirchstrasse 10, 73119, Kirchstrasse 10, 73119 Zell unter Aichelberg, Německo |
|
Dipl. - Ing. (FH) MARTIN HAUPT
|
Neaktivní
od 21.12.2017
|
jednatel |
30.06.2017 |
Adresa: |
73614 Schorndorf, Uhlandstrasse 58 |
|
Dipl. - Ing. (FH) MARTIN HAUPT
|
Neaktivní
od 21.12.2017
|
jednatel |
30.06.2017 |
Adresa: |
73614 Schorndorf, Uhlandstrasse 58, Uhlandstrasse 58, 73614 Schorndorf, Německo |
|
Dipl. - Ing. (FH) Martin Haupt
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
jednatel |
20.04.2011 |
Adresa: |
73614, Schorndorf, Uhlandstrasse, 58 |
|
Dipl. - Ing. (FH) Martin Haupt
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
jednatel |
20.04.2011 |
Adresa: |
Schorndorf, Uhlandstrasse, 73614, Uhlandstrasse 58, 73614 Schorndorf, Německo |
|
Dipl. - Ing. (FH) Jörg Enenkel
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
jednatel |
12.01.2009 |
Adresa: |
73345, Hohenstadt, Wiesensteigerstrasse, 18 |
|
Dipl. - Ing. (FH) Jörg Enenkel
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
jednatel |
12.01.2009 |
Adresa: |
18, Hohenstadt, Wiesensteigerstrasse, 73345, Wiesensteigerstrasse 18, 73345 Hohenstadt, Německo |
|