Ing. IVA ZAVŘELOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.06.2019 |
Adresa: |
62800, 19572221, Brno-město, Brno, Židenice, Mikulovská, 4059, 3 |
|
Ing. IVA ZAVŘELOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.06.2019 |
Adresa: |
62800, 19572221, Brno-město, Brno, Židenice, Mikulovská, 4059, 3, Mikulovská 4059/3, Židenice, 62800 Brno |
|
Ing. IVA ZAVŘELOVÁ
|
Neaktivní
od 05.06.2019
|
Jednatel |
15.12.2017 |
Adresa: |
62800, 19572891, Brno-město, Brno, Židenice, Mutěnická, 4128, 2 |
|
Ing. IVA ZAVŘELOVÁ
|
Neaktivní
od 05.06.2019
|
Jednatel |
15.12.2017 |
Adresa: |
62800, 19572891, Brno-město, Brno, Židenice, Mutěnická, 4128, 2, Mutěnická 4128/2, Židenice, 62800 Brno |
|
Ing. IVA ZAVŘELOVÁ
|
Neaktivní
od 15.12.2017
|
Jednatel |
02.06.2016 |
Adresa: |
59453, 3800695, Žďár nad Sázavou, Vlkov, Vlkov, 83 |
|
Ing. IVA ZAVŘELOVÁ
|
Neaktivní
od 15.12.2017
|
Jednatel |
02.06.2016 |
Adresa: |
59453, 3800695, Žďár nad Sázavou, Vlkov, Vlkov, 83, č.p. 83, 59453 Vlkov |
|
JAN ZAVŘEL
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
Jednatel |
03.11.2015 |
Adresa: |
59453, 3800695, Vlkov, Vlkov, 83 |
|
Ing. IVA ZAVŘELOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
Jednatel |
03.11.2015 |
Adresa: |
59453, 3800695, Vlkov, Vlkov, 83 |
|
JAN ZAVŘEL
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
Jednatel |
03.11.2015 |
Adresa: |
59453, 3800695, Žďár nad Sázavou, Vlkov, Vlkov, 83, č.p. 83, 59453 Vlkov |
|
Ing. IVA ZAVŘELOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
Jednatel |
03.11.2015 |
Adresa: |
59453, 3800695, Žďár nad Sázavou, Vlkov, Vlkov, 83, č.p. 83, 59453 Vlkov |
|
JAN ZAVŘEL
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
Jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
59453, 3800695, Vlkov, Vlkov, 83 |
|
Ing. IVA ZAVŘELOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
Jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
59453, 3800695, Vlkov, Vlkov, 83 |
|
JAN ZAVŘEL
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
Jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
59453, 3800695, Žďár nad Sázavou, Vlkov, Vlkov, 83, č.p. 83, 59453 Vlkov |
|
Ing. IVA ZAVŘELOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
Jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
59453, 3800695, Žďár nad Sázavou, Vlkov, Vlkov, 83, č.p. 83, 59453 Vlkov |
|
MUDr. Naděžda Fišerová
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
jednatel |
13.01.2009 |
Adresa: |
62000, 19045140, Brno, Malínská, 590/5b |
|
MUDr. Naděžda Fišerová
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
jednatel |
13.01.2009 |
Adresa: |
62000, 19045140, Brno-město, Brno, Tuřany, Malínská, 590, 5b, Malínská 590/5b, Tuřany, 62000 Brno |
|