Ing. MIROSLAV PFEIFER
|
Aktivní
|
jednatel |
08.07.2021 |
Adresa: |
19016, 25069012, Hlavní město Praha, Praha, Újezd nad Lesy, Na Božkovně, 1950 |
|
Ing. MIROSLAV PFEIFER
|
Aktivní
|
jednatel |
08.07.2021 |
Adresa: |
19016, 25069012, Praha, Újezd nad Lesy, Na Božkovně, 1950, Na Božkovně 1950, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Ing.Mgr.PhDr. PETRA PFEIFEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.01.2017 |
Adresa: |
14000, 21954577, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, U Děkanky, 1650, 16 |
|
Ing.Mgr.PhDr. PETRA PFEIFEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.01.2017 |
Adresa: |
14000, 21954577, Praha, Nusle, U Děkanky, 1650, 16, U Děkanky 1650/16, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Prof.ing. PETR NĚMEČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.11.2015 |
Adresa: |
58601, 12373257, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Minoritské náměstí, 4456, 7 |
|
Prof.ing. PETR NĚMEČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.11.2015 |
Adresa: |
58601, 12373257, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Minoritské náměstí, 4456, 7, Minoritské náměstí 4456/7, 58601 Jihlava |
|
Prof.Ing. Petr Němeček
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
jednatel |
09.02.2009 |
Adresa: |
58601, 12373257, Jihlava, Minoritské náměstí, 4456/7 |
|
Ing.Mgr.PhDr. Petra Pfeiferová
|
Neaktivní
od 14.01.2017
|
jednatel |
09.02.2009 |
Adresa: |
14000, 21954577, Praha 4, Nusle, U Děkanky, 1650/16 |
|
Ing. Miroslav Pfeifer
|
Neaktivní
od 08.07.2021
|
jednatel |
09.02.2009 |
Adresa: |
19016, 25069012, Praha 9, Újezd nad Lesy, Na Božkovně, 1950 |
|
Prof.ing. PETR NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
jednatel |
09.02.2009 |
Adresa: |
58601, 12373257, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Minoritské náměstí, 4456, 7, Minoritské náměstí 4456/7, 58601 Jihlava |
|
Ing.Mgr.PhDr. PETRA PFEIFEROVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2017
|
jednatel |
09.02.2009 |
Adresa: |
14000, 21954577, Praha, Nusle, U Děkanky, 1650, 16, U Děkanky 1650/16, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. MIROSLAV PFEIFER
|
Neaktivní
od 08.07.2021
|
jednatel |
09.02.2009 |
Adresa: |
19016, 25069012, Praha, Újezd nad Lesy, Na Božkovně, 1950, Na Božkovně 1950, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|