PAVEL WISMAN
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.02.2019 |
Adresa: |
62500, 19215941, Brno-město, Brno, Bohunice, Běloruská, 518, 20 |
|
PAVEL WISMAN
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.02.2019 |
Adresa: |
62500, 19215941, Brno-město, Brno, Bohunice, Běloruská, 518, 20, Běloruská 518/20, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ing. GUSTAV ZLATÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.09.2016 |
Adresa: |
66482, 13246488, Brno-venkov, Říčany, Říčany, Mezihorní, 505 |
|
Ing. GUSTAV ZLATÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.09.2016 |
Adresa: |
66482, 13246488, Brno-venkov, Říčany, Říčany, Mezihorní, 505, Mezihorní 505, 66482 Říčany |
|
Ing. ZDENKA ZIVČÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.11.2015 |
Adresa: |
66448, 26643677, Moravany, Moravany, U Potoka, 491, 4 |
|
Ing. ZDENKA ZIVČÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.11.2015 |
Adresa: |
66448, 26643677, Brno-venkov, Moravany, Moravany, U Potoka, 491, 4, U Potoka 491/4, 66448 Moravany |
|
PAVEL WISMAN
|
Neaktivní
od 15.02.2019
|
předseda výboru |
28.11.2015 |
Adresa: |
61300, 19303432, Brno-město, Brno, Černá Pole, Tišnovská, 1478, 103 |
|
Pavel Wisman
|
Neaktivní
od 15.02.2019
|
předseda výboru |
28.11.2015 |
Adresa: |
61300, 19303432, Brno-město, Brno, Černá Pole, Tišnovská, 1478, 103, Tišnovská 1478/103, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Ing. Gustav Zlatý
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
člen výboru |
14.01.2010 |
Adresa: |
62500, 19215941, Brno, Běloruská, 20 |
|
Ing. Gustav Zlatý
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
člen výboru |
14.01.2010 |
Adresa: |
62500, 19215941, Brno-město, Brno, Bohunice, Běloruská, 518, 20, Běloruská 518/20, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ing. Michal Rodák
|
Neaktivní
od 14.01.2010
|
člen výboru |
18.03.2009 |
Adresa: |
19299702, Brno, náměstí SNP, 8 |
|
Ing. Zdenka Zivčáková
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
člen výboru |
18.03.2009 |
Adresa: |
19215941, Brno, Běloruská, 20 |
|
Pavel Wisman
|
Neaktivní
od 28.11.2015
|
předseda výboru |
18.03.2009 |
Adresa: |
19303432, Brno, Tišnovská, 103 |
|
Ing. Michal Rodák
|
Neaktivní
od 14.01.2010
|
člen výboru |
18.03.2009 |
Adresa: |
61300, 19299702, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí SNP, 1116, 8, náměstí SNP 1116/8, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Ing. Zdenka Zivčáková
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
člen výboru |
18.03.2009 |
Adresa: |
62500, 19215941, Brno-město, Brno, Bohunice, Běloruská, 518, 20, Běloruská 518/20, Bohunice, 62500 Brno |
|
Pavel Wisman
|
Neaktivní
od 28.11.2015
|
předseda výboru |
18.03.2009 |
Adresa: |
61300, 19303432, Brno-město, Brno, Černá Pole, Tišnovská, 1478, 103, Tišnovská 1478/103, Černá Pole, 61300 Brno |
|