PETR BLIŽŇÁK
|
Neaktivní
od 14.03.2017
|
jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
76601, 4019784, Valašské Klobouky, Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí, 189 |
|
PETR BLIŽŇÁK
|
Neaktivní
od 14.03.2017
|
jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
76601, 4019784, Zlín, Valašské Klobouky, Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí, 189, Masarykovo náměstí 189, 76601 Valašské Klobouky |
|
Petr Bližňák
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
05.01.2012 |
Adresa: |
76601, 4019784, Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí, 189 |
|
PETR BLIŽŇÁK
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
05.01.2012 |
Adresa: |
76601, 4019784, Zlín, Valašské Klobouky, Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí, 189, Masarykovo náměstí 189, 76601 Valašské Klobouky |
|
Taťána Dvořáková
|
Neaktivní
od 05.01.2012
|
jednatel |
19.09.2011 |
Adresa: |
62500, 19565003, Brno, Martina Ševčíka, 605, 10 |
|
Taťána Dvořáková
|
Neaktivní
od 05.01.2012
|
jednatel |
19.09.2011 |
Adresa: |
62500, 19565003, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Martina Ševčíka, 605, 10, Martina Ševčíka 605/10, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Pavel Krist
|
Neaktivní
od 19.09.2011
|
jednatel |
19.03.2009 |
Adresa: |
69655, 27667367, Kyjov, Bohuslavice, 4355 |
|
Pavel Krist
|
Neaktivní
od 19.09.2011
|
jednatel |
19.03.2009 |
Adresa: |
69655, 27667367, Hodonín, Kyjov, Bohuslavice, 4355, Bohuslavice 4355, 69655 Kyjov |
|