PhDr. PETR DOLEJSKÝ
|
Neaktivní
od 03.09.2019
|
člen představenstva |
09.05.2014 |
Adresa: |
69642, 13636316, Vracov, Vracov, Lesní, 1334 |
|
PhDr. Petr Dolejský
|
Neaktivní
od 03.09.2019
|
člen představenstva |
09.05.2014 |
Adresa: |
69642, 13636316, Hodonín, Vracov, Vracov, Lesní, 1334, Lesní 1334, 69642 Vracov |
|
MARIE PETRŮ
|
Neaktivní
od 09.05.2014
|
člen představenstva |
10.02.2014 |
Adresa: |
69801, 28337565, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Kollárova, 1697 |
|
MARIE PETRŮ
|
Neaktivní
od 09.05.2014
|
člen představenstva |
10.02.2014 |
Adresa: |
69801, 28337565, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Kollárova, 1697, Kollárova 1697, 69801 Veselí nad Moravou |
|
PhDr. Petr Dolejský
|
Neaktivní
od 09.05.2014
|
předseda představenstva |
09.12.2010 |
Adresa: |
69642, 13636316, Hodonín, Vracov, Lesní, 1334 |
|
Bc. Milan Popelka
|
Neaktivní
od 09.05.2014
|
člen představenstva |
09.12.2010 |
Adresa: |
68765, 4752619, Uherské Hradiště, Strání, Obecnice II, 971 |
|
PhDr. Petr Dolejský
|
Neaktivní
od 09.05.2014
|
předseda představenstva |
09.12.2010 |
Adresa: |
69642, 13636316, Hodonín, Vracov, Vracov, Lesní, 1334, Lesní 1334, 69642 Vracov |
|
Bc. Milan Popelka
|
Neaktivní
od 09.05.2014
|
člen představenstva |
09.12.2010 |
Adresa: |
68765, 4752619, Uherské Hradiště, Strání, Strání, Obecnice II, 971, Obecnice II 971, 68765 Strání |
|
Bc. Milan Popelka
|
Neaktivní
od 09.12.2010
|
předseda představenstva |
30.03.2009 |
Adresa: |
68765, 4752619, Uherské Hradiště, Strání, Obecnice II, 971 |
|
PhDr. Petr Dolejský
|
Neaktivní
od 09.12.2010
|
člen představenstva |
30.03.2009 |
Adresa: |
69642, 13636316, Hodonín, Vracov, Lesní, 1334 |
|
Marie Petrů
|
Neaktivní
od 10.02.2014
|
člen představenstva |
30.03.2009 |
Adresa: |
69801, 13716883, Hodonín, Veselí nad Moravou, Kovářská, 1644 |
|
Bc. Milan Popelka
|
Neaktivní
od 09.12.2010
|
předseda představenstva |
30.03.2009 |
Adresa: |
68765, 4752619, Uherské Hradiště, Strání, Strání, Obecnice II, 971, Obecnice II 971, 68765 Strání |
|
PhDr. Petr Dolejský
|
Neaktivní
od 09.12.2010
|
člen představenstva |
30.03.2009 |
Adresa: |
69642, 13636316, Hodonín, Vracov, Vracov, Lesní, 1334, Lesní 1334, 69642 Vracov |
|
Marie Petrů
|
Neaktivní
od 10.02.2014
|
člen představenstva |
30.03.2009 |
Adresa: |
69801, 13716883, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Kovářská, 1644, Kovářská 1644, 69801 Veselí nad Moravou |
|