Ing. PAVLÍNA KREJČÍ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
11.08.2023 |
Adresa: |
25250, 82493057, Praha-západ, Vestec, Vestec, Vrbová, 767, Vrbová 767, 25250 Vestec |
|
Ing. FRANTIŠEK HASOŇ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
18.10.2016 |
Adresa: |
67801, 15240584, Blansko, Blansko, Blansko, Krajní, 1951, 2 |
|
Ing. PAVLÍNA KREJČÍ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
18.10.2016 |
Adresa: |
14200, 40445984, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Švihovská, 546, 3 |
|
ILONA KUPČÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
18.10.2016 |
Adresa: |
67801, 26643596, Blansko, Blansko, Těchov, 290 |
|
ILONA KUPČÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
18.10.2016 |
Adresa: |
67801, 26643596, Blansko, Blansko, Těchov, 290, Těchov 290, 67801 Blansko |
|
Ing. František Hasoň
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
18.10.2016 |
Adresa: |
67801, 15240584, Blansko, Blansko, Blansko, Krajní, 1951, 2, Krajní 1951/2, 67801 Blansko |
|
Ing. PAVLÍNA KREJČÍ
|
Neaktivní
od 11.08.2023
|
člen správní rady |
18.10.2016 |
Adresa: |
14200, 40445984, Praha, Písnice, Švihovská, 546, 3, Švihovská 546/3, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Ing. PAVLÍNA KREJČÍ
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
člen |
04.08.2016 |
Adresa: |
14200, 40445984, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Švihovská, 546, 3 |
|
Ing. PAVLÍNA KREJČÍ
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
člen |
04.08.2016 |
Adresa: |
14200, 40445984, Praha, Písnice, Švihovská, 546, 3, Švihovská 546/3, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Ing. PAVLÍNA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen |
22.04.2015 |
Adresa: |
14200, 40445984, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Švihovská, 546, 3 |
|
Ing. PAVLÍNA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
člen |
22.04.2015 |
Adresa: |
14200, 40445984, Praha, Písnice, Švihovská, 546, 3, Švihovská 546/3, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Pavlína Němcová
|
Neaktivní
od 22.04.2015
|
člen |
30.03.2009 |
Adresa: |
67801, 15234550, Blansko, Wanklovo nám., 1 |
|
Ing. František Hasoň
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
předseda |
30.03.2009 |
Adresa: |
67801, 15240584, Blansko, Krajní, 2 |
|
Ilona Kupčíková
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
člen |
30.03.2009 |
Adresa: |
67801, 15242013, Blansko, Cihlářská, 20 |
|
Ing. Pavlína Němcová
|
Neaktivní
od 22.04.2015
|
člen |
30.03.2009 |
Adresa: |
67801, 15234550, Blansko, Blansko, Blansko, Wanklovo nám., 1395, 1, Wanklovo nám. 1395/1, 67801 Blansko |
|
Ilona Kupčíková
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
člen |
30.03.2009 |
Adresa: |
67801, 15242013, Blansko, Blansko, Blansko, Cihlářská, 2096, 20, Cihlářská 2096/20, 67801 Blansko |
|
Ing. František Hasoň
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
předseda |
30.03.2009 |
Adresa: |
67801, 15240584, Blansko, Blansko, Blansko, Krajní, 1951, 2, Krajní 1951/2, 67801 Blansko |
|