DANA SEDLÁŘOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
06.07.2024 |
Adresa: |
67162, 10856765, Znojmo, Oleksovice, Oleksovice, 216, č.p. 216, 67162 Oleksovice |
|
MARTIN FABIÁN
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
12.05.2023 |
Adresa: |
76833, 10277153, Kroměříž, Morkovice-Slížany, Morkovice, Cimburk, 277, Cimburk 277, Morkovice, 76833 Morkovice-Slížany |
|
MAKTUM MOMENT s.r.o.
06634966 |
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
23.04.2023 |
Adresa: |
60300, 19140827, Brno-město, Brno, Pisárky, Hlinky, 44, 112a, Hlinky 44/112a, Pisárky, 60300 Brno |
|
DANA SMOLKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
13.06.2019 |
Adresa: |
67162, 10856765, Znojmo, Oleksovice, Oleksovice, 216 |
|
MARTIN FABIÁN
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
09.11.2018 |
Adresa: |
66484, 13348752, Brno-venkov, Zastávka, Zastávka, Lípová, 422 |
|
Byty Lužánky, s.r.o.
06634966 |
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
15.06.2018 |
Adresa: |
66491, 24034541, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Palackého náměstí, 6, 13 |
|
DANA SMOLKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.07.2024
|
člen představenstva |
13.06.2019 |
Adresa: |
67162, 10856765, Znojmo, Oleksovice, Oleksovice, 216, č.p. 216, 67162 Oleksovice |
|
MARTIN FABIÁN
|
Neaktivní
od 12.05.2023
|
předseda představenstva |
09.11.2018 |
Adresa: |
66484, 13348752, Brno-venkov, Zastávka, Zastávka, Lípová, 422, Lípová 422, 66484 Zastávka |
|
MARTIN FABIÁN
|
Neaktivní
od 09.11.2018
|
předseda představenstva |
15.06.2018 |
Adresa: |
66484, 41309863, Brno-venkov, Zastávka, Zastávka, Havířská, 603 |
|
DANA SMOLKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.06.2019
|
člen představenstva |
15.06.2018 |
Adresa: |
60200, 19197454, Brno-město, Brno, Černá Pole, Vrchlického sad, 1964, 5 |
|
Byty Lužánky, s.r.o.
06634966 |
Neaktivní
od 23.04.2023
|
místopředseda představenstva |
15.06.2018 |
Adresa: |
66491, 24034541, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Palackého náměstí, 6, 13, Palackého náměstí 6/13, 66491 Ivančice |
|
MARTIN FABIÁN
|
Neaktivní
od 09.11.2018
|
předseda představenstva |
15.06.2018 |
Adresa: |
66484, 41309863, Brno-venkov, Zastávka, Zastávka, Havířská, 603, Havířská 603, 66484 Zastávka |
|
DANA SMOLKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.06.2019
|
člen představenstva |
15.06.2018 |
Adresa: |
60200, 19197454, Brno-město, Brno, Černá Pole, Vrchlického sad, 1964, 5, Vrchlického sad 1964/5, Černá Pole, 60200 Brno |
|
DANA SMOLKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
předseda představenstva |
25.01.2017 |
Adresa: |
60200, 19197454, Brno-město, Brno, Černá Pole, Vrchlického sad, 1964, 5 |
|
MUDr. FILIP SOUČEK
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
místopředseda představenstva |
25.01.2017 |
Adresa: |
60200, 19197454, Brno-město, Brno, Černá Pole, Vrchlického sad, 1964, 5 |
|
MUDr. JELKA VRASTYÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
člen představenstva |
25.01.2017 |
Adresa: |
60200, 19197454, Brno-město, Brno, Černá Pole, Vrchlického sad, 1964, 5 |
|
DANA SMOLKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
předseda představenstva |
25.01.2017 |
Adresa: |
60200, 19197454, Brno-město, Brno, Černá Pole, Vrchlického sad, 1964, 5, Vrchlického sad 1964/5, Černá Pole, 60200 Brno |
|
MUDr. FILIP SOUČEK
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
místopředseda představenstva |
25.01.2017 |
Adresa: |
60200, 19197454, Brno-město, Brno, Černá Pole, Vrchlického sad, 1964, 5, Vrchlického sad 1964/5, Černá Pole, 60200 Brno |
|
MUDr. Jelka Vrastyáková
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
člen představenstva |
25.01.2017 |
Adresa: |
60200, 19197454, Brno-město, Brno, Černá Pole, Vrchlického sad, 1964, 5, Vrchlického sad 1964/5, Černá Pole, 60200 Brno |
|
TATJANA BARTOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2017
|
místopředsedkyně představenstva |
26.02.2016 |
Adresa: |
69164, 74410431, Brno-venkov, Nosislav, Nosislav, Masarykova, 487 |
|
TATJANA BARTOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2017
|
místopředsedkyně představenstva |
26.02.2016 |
Adresa: |
69164, 74410431, Brno-venkov, Nosislav, Nosislav, Masarykova, 487, Masarykova 487, 69164 Nosislav |
|
TATJANA BARTOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2016
|
místopředsedkyně představenstva |
28.05.2013 |
Adresa: |
60200, 19197454, Brno, Černá Pole, Vrchlického sad, 1964, 5 |
|
Lucie Smutná
|
Neaktivní
od 25.01.2017
|
předseda představenstva |
28.05.2013 |
Adresa: |
60200, 19197454, Brno, Černá Pole, Vrchlického sad, 1964, 5 |
|
JELKA VRASTYÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2017
|
člen představenstva |
28.05.2013 |
Adresa: |
60200, 19197454, Brno, Černá Pole, Vrchlického sad, 1964, 5 |
|
TATJANA BARTOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2016
|
místopředsedkyně představenstva |
28.05.2013 |
Adresa: |
60200, 19197454, Brno-město, Brno, Černá Pole, Vrchlického sad, 1964, 5, Vrchlického sad 1964/5, Černá Pole, 60200 Brno |
|
JELKA VRASTYÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2017
|
člen představenstva |
28.05.2013 |
Adresa: |
60200, 19197454, Brno-město, Brno, Černá Pole, Vrchlického sad, 1964, 5, Vrchlického sad 1964/5, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Lucie Smutná
|
Neaktivní
od 25.01.2017
|
předseda představenstva |
28.05.2013 |
Adresa: |
60200, 19197454, Brno-město, Brno, Černá Pole, Vrchlického sad, 1964, 5, Vrchlického sad 1964/5, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Lucie Smutná
|
Neaktivní
od 28.05.2013
|
předseda |
20.04.2009 |
Adresa: |
60200, 19197454, Brno, Vrchlického sad, 1964/5 |
|
MUDr. Tatjana Bartošová
|
Neaktivní
od 28.05.2013
|
místopředseda |
20.04.2009 |
Adresa: |
60200, 19197454, Brno, Vrchlického sad, 1964/5 |
|
Naděžda Mahdalíková
|
Neaktivní
od 28.05.2013
|
člen |
20.04.2009 |
Adresa: |
60200, 19197454, Brno, Vrchlického sad, 1964/5 |
|
Lucie Smutná
|
Neaktivní
od 28.05.2013
|
předseda |
20.04.2009 |
Adresa: |
60200, 19197454, Brno-město, Brno, Černá Pole, Vrchlického sad, 1964, 5, Vrchlického sad 1964/5, Černá Pole, 60200 Brno |
|
MUDr. Tatjana Bartošová
|
Neaktivní
od 28.05.2013
|
místopředseda |
20.04.2009 |
Adresa: |
60200, 19197454, Brno-město, Brno, Černá Pole, Vrchlického sad, 1964, 5, Vrchlického sad 1964/5, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Naděžda Mahdalíková
|
Neaktivní
od 28.05.2013
|
člen |
20.04.2009 |
Adresa: |
60200, 19197454, Brno-město, Brno, Černá Pole, Vrchlického sad, 1964, 5, Vrchlického sad 1964/5, Černá Pole, 60200 Brno |
|