ERIK MALACH
|
Aktivní
|
předseda výboru |
27.09.2022 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno-město, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d |
|
ONDŘEJ NÝDRLE
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
27.09.2022 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno-město, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d |
|
ERIK MALACH
|
Aktivní
|
předseda výboru |
27.09.2022 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno-město, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d, Staňkova 340/8d, Ponava, 60200 Brno |
|
ONDŘEJ NÝDRLE
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
27.09.2022 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno-město, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d, Staňkova 340/8d, Ponava, 60200 Brno |
|
Ing. VRATISLAV FIŠAR
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.09.2019 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno-město, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d |
|
Ing. VRATISLAV FIŠAR
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.09.2019 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno-město, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d, Staňkova 340/8d, Ponava, 60200 Brno |
|
Ing. VRATISLAV FIŠAR
|
Neaktivní
od 07.09.2019
|
člen výboru |
20.08.2019 |
Adresa: |
61600, 19603525, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zeleného, 2608, 34 |
|
Mgr. MARIE BEZDĚKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2022
|
předseda výboru |
20.08.2019 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno-město, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d |
|
Ing. JANA HERMANOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2022
|
místopředseda výboru |
20.08.2019 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno-město, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d |
|
ing. Vratislav Fišar
|
Neaktivní
od 07.09.2019
|
člen výboru |
20.08.2019 |
Adresa: |
61600, 19603525, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zeleného, 2608, 34, Zeleného 2608/34, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Mgr. MARIE BEZDĚKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2022
|
předseda výboru |
20.08.2019 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno-město, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d, Staňkova 340/8d, Ponava, 60200 Brno |
|
Ing. JANA HERMANOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2022
|
místopředseda výboru |
20.08.2019 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno-město, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d, Staňkova 340/8d, Ponava, 60200 Brno |
|
MARIE BEZDĚKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.08.2019
|
předseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno-město, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d |
|
JANA HERMANOVÁ
|
Neaktivní
od 20.08.2019
|
místopředseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno-město, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d |
|
MARIE BEZDĚKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.08.2019
|
předseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno-město, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d, Staňkova 340/8d, Ponava, 60200 Brno |
|
JANA HERMANOVÁ
|
Neaktivní
od 20.08.2019
|
místopředseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno-město, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d, Staňkova 340/8d, Ponava, 60200 Brno |
|
MUDr. TOMÁŠ KLOBAS
|
Neaktivní
od 20.08.2019
|
člen výboru |
23.05.2016 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno-město, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d |
|
MUDr. TOMÁŠ KLOBAS
|
Neaktivní
od 20.08.2019
|
člen výboru |
23.05.2016 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno-město, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d, Staňkova 340/8d, Ponava, 60200 Brno |
|
MONIKA BERTOVÁ
|
Neaktivní
od 23.05.2016
|
člen |
11.03.2014 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d |
|
MARIE BEZDĚKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
předseda |
11.03.2014 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d |
|
JANA HERMANOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
místopředseda |
11.03.2014 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d |
|
MONIKA BERTOVÁ
|
Neaktivní
od 23.05.2016
|
člen |
11.03.2014 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno-město, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d, Staňkova 340/8d, Ponava, 60200 Brno |
|
JANA HERMANOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
místopředseda |
11.03.2014 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno-město, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d, Staňkova 340/8d, Ponava, 60200 Brno |
|
MARIE BEZDĚKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
předseda |
11.03.2014 |
Adresa: |
60200, 19749180, Brno-město, Brno, Ponava, Staňkova, 340, 8d, Staňkova 340/8d, Ponava, 60200 Brno |
|